Entreprise : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MALAKOFF - SIREN 279 200 364
Identité
(Entreprise radiée le 18/02/2020)
Dénomination
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MALAKOFF
Sigle
OPH MALAKOFF
SIREN (siège)
279 200 364
Date d'immatriculation au RNE
26/05/2008
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Établissement public local à caractère industriel ou commercial
Adresse du siège
2 RUE JEAN LURCAT 92240 MALAKOFF FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GEOFFROY YANNICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1940
Commune de résidence
Malakoff
Nom, Prénom(s)
HAMON ABEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Malakoff
Nom, Prénom(s)
LE BRUN MAXIME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1941
Commune de résidence
LE GUILVINEC
Nom, Prénom(s)
CORMIER SERGE
Qualité
Autre, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Malakoff
Nom, Prénom(s)
COLLEU CATHERINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Malakoff
Nom, Prénom(s)
CHAUVIN MARIE-CLAUDE
Nom d'usage
MESERAY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Malakoff
Nom, Prénom(s)
BOURDARIAS EVELYNE
Nom d'usage
BINSE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Nom, Prénom(s)
ORAND MICHAEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1987
Commune de résidence
Malakoff
Nom, Prénom(s)
JUGNOT STEPHANE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Malakoff
Nom, Prénom(s)
CARTERON LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Bagneux
Nom, Prénom(s)
METAIS GILBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Malakoff
Nom, Prénom(s)
DESCAMPS GENEVIEVE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Bagnolet
Nom, Prénom(s)
OBER EMMANUELLE
Nom d'usage
JANNES-OBER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Malakoff
Nom, Prénom(s)
LE GAL FRANCOISE
Nom d'usage
GUILLOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Malakoff
Nom, Prénom(s)
MERAVILLE HERVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Malakoff
Nom, Prénom(s)
BEN SAKOUN MICHELLE
Nom d'usage
VARIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1940
Commune de résidence
Malakoff
Nom, Prénom(s)
GUION CLEMENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
Malakoff
Nom, Prénom(s)
NAGEOTTE ROLAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Malakoff
Nom, Prénom(s)
LITCHTENAUER FRANCOISE
Nom d'usage
RIBEIRO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1943
Commune de résidence
Igny
Nom, Prénom(s)
CORMIER SERGE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Malakoff
Nom, Prénom(s)
DELEMAILLY CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PETERSEN COLETTE
Nom d'usage
ESTEVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Malakoff
Nom, Prénom(s)
BYLOKOW FLORENCE
Nom d'usage
DUBUISSON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GEOFFROY YANNICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Malakoff
Nom, Prénom(s)
BEN SAKOUN MICHELLE
Nom d'usage
VARIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Malakoff
Dénomination
FEDERATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/04/1927
Siret
27920036400024
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Construction et location de logements sociaux
Adresse
2 RUE 2 Rue Jean Lurcat
92240 , Malakoff - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/11/2002
Siret
27920036400040
Enseigne
SEMASEP 126 BROSSOLETTE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE JEAN LURCAT
92240 , MALAKOFF - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/11/2002
Siret
27920036400032
Enseigne
SAIEM JOLIOT CURIE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE JEAN LURCAT
92240 , MALAKOFF - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11402
Date d'ajout
18/02/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/02/2020
Description
Dissolution à compter du 20/12/2017 selon Journal Officiel en date du 20/12/2017, liquidateur : FEDERATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES, siège de la liquidation : 2 Rue Jean Lurcat 92240 Malakoff
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).