Entreprise : TRANSPORTS COING ANDRE - SIREN 067 500 447
Identité
Dénomination
TRANSPORTS COING ANDRE
SIREN (siège)
067 500 447
Date d'immatriculation au RNE
13/02/1967
Début d’activité
06/01/1967
Date de fin de la personne morale
12/02/2066
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Entreprise de transports routiers et publics de marchandises ; location prise à bail, achat, vente, réparation de tous véhicules automobiles et de tous véhicules de transports de marchandises Commissionnaire de transports.
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Capital social
205664 EUR
Adresse du siège
RUE DU PRE DIDIER 38120 FONTANIL-CORNILLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COING DANIEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Fontanil-Cornillon
Nom, Prénom(s)
COING PASCALE
Nom d'usage
JOUBERT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Fontanil-Cornillon
Nom, Prénom(s)
GINOLLIN MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1985
Commune de résidence
Chambéry
Dénomination
R.M.C
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Seyssinet-Pariset
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/01/1967
Siret
06750044700049
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Entreprise de transports routiers et publics de marchandises ; location prise à bail, achat, vente, réparation de tous véhicules automobiles et de tous véhicules de transports de marchandises Commissionnaire de transports.
Adresse
RUE DU PRE DIDIER
38120 , FONTANIL-CORNILLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
06750044700064
Code APE
602M
Adresse
RUE DE LOUVROIL
59330 , HAUTMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/003086
Date d'ajout
25/01/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 25/01/2022 prononçant la Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire - Liquidateur judiciaire : Maître SERRANO Philippe 61 boulevard des Alpes 38240 Meylan - Date de cessation des paiements : 24/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/036120
Date d'ajout
27/12/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 27/12/2021 prononçant le jugement d'adoption de plan de cession au profit de la SAS ELS GROUP sise 1343 Rue Aristide Bergès ZI Centr'Alp 38340 VOREPPE, immatriculée sous le numéro 487 497 620 RCS Grenoble.
Numéro d'observation
F21/027465
Date d'ajout
05/10/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 05/10/2021 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître SERRANO Philippe 61 boulevard des Alpes 38240 Meylan, Administrateur judiciaire : SELARL AJUP représentée par Mes Marc CHAPON et Vincent ROUSSEAU 5 place Robert Schuman 38000 Grenoble mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 24/09/2021
Numéro d'observation
F21/021247
Date d'ajout
28/07/2021
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 12/07/2021.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
-MISE EN HARMONIE DES STATUTS avec la loi 81-1162 du 30/12/1981. Dépot : 07/05/1985
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
10/04/1968 - L'ESSOR DU 13/01/1967
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).