Entreprise : FONCIERE EURIS - SIREN 702 023 508
Identité
Dénomination
FONCIERE EURIS
SIREN (siège)
702 023 508
Date d'immatriculation au RNE
20/05/1970
Début d’activité
20/05/1970
Date de fin de la personne morale
19/05/2069
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
L'acquisition, la construction, la rénovation, vente, échange de tous biens et droits immobiliers destines à la location, étude,organisation, direction, animation, développement, mise en valeur, exploitation, contrôle de toutes affaires industrielles et commerciales, notamment la distribution, prises de participation et investissement dans des sociétés industrielles, commerciales ou civiles.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
148699245 EUR
Adresse du siège
103 RUE LA BOETIE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Hattab JACOB , FRANCK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Dénomination
FINATIS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
EURIS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
92908 Paris la Défense CEDEX
Dénomination
KPMG S.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/05/1970
Siret
70202350800048
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
L'acquisition, la construction, la rénovation, vente, échange de tous biens et droits immobiliers destines à la location, étude,organisation, direction, animation, développement, mise en valeur, exploitation, contrôle de toutes affaires industrielles et commerciales, notamment la distribution, prises de participation et investissement dans des sociétés industrielles, commerciales ou civiles.
Autres Activités
L'acquisition, la construction, la rénovation, vente, échange de tous biens et droits immobiliers destines à la location, étude,organisation, direction, animation, développement, mise en valeur, exploitation, contrôle de toutes affaires industrielles et commerciales, notamment la distribution, prises de participation et investissement dans des sociétés industrielles, commerciales ou civiles.
Adresse
103 RUE LA BOETIE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/11/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/05/1970
Siret
70202350800030
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
83 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/05/1980
Siret
70202350800022
Code APE
741J
Adresse
61 RUE DE MONCEAU
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1970B02350216
Date d'ajout
22/04/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 22/04/2024, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202401393, date de cessation des paiements le 22/04/2024, et a désigné : juge commissaire M. Michel Teytu liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1970B02350218
Date d'ajout
22/04/2024
Description
Par jugement en date du 22 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de sauvegarde.
Numéro d'observation
1970B02350172
Date d'ajout
28/02/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 28-02-2020 arrêtant le plan de sauvegarde. Désigne M. Michel Savart, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans. Désigne SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Frédéric Abitbol et la SELARL FHB en la personne de Me Hélène Bourbouloux commissaire à l'exécution du plan met fin à la mission de SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Frédéric Abitbol , 38 avenue Hoche 75008 Paris, et la SELARL FHB en la personne de Me Bourbouloux 16 place de l'Iris 92400 Courbevoie, Administrateurs, maintient SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas , 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 , Mandataire judiciaire, maintient SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre , 5 rue de Palestro 75002 Paris , Mandataire judiciaire, maintient M. Fargeaud , Juge-commissaire, sous le numéro P201901311.
Numéro d'observation
1970B02350168
Date d'ajout
25/11/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 25/11/2019 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 23/11/2019, soit jusqu'au 23/05/2020
Numéro d'observation
1970B02350162
Date d'ajout
23/05/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 23/05/2019 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro P201901311 et a désigné juge commissaire : M. Alain Fargeaud, administrateur : SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Frédéric Abitbol 38 avenue Hoche 75008 Paris, SELARL FHB en la personne de Me Hélène Bourbouloux 16 place de l'Iris 92400 Courbevoie,, avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris,, et a ouvert une période d'observation expirant le 23/11/2019, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
26884
Date d'ajout
02/10/2002
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Numéro d'observation
10614
Date d'ajout
06/02/1992
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A LA FUSION : SOCIETE IMMOBILIERE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES - SIEE RC PARIS B 562 077 339
Numéro d'observation
34038
Date d'ajout
20/05/1970
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.A COMPTER DU 20 MAI 1970
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981A COMPTER DU 14 NOVEMBRE 1986
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).