Entreprise : FRANCE MAT - SIREN 317 371 334
Identité
(Entreprise radiée le 12/08/2024)
Dénomination
FRANCE MAT
SIREN (siège)
317 371 334
Date d'immatriculation au RNE
22/11/1979
Début d’activité
01/05/1982
Date de fin de la personne morale
21/11/2078
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
FABRICATION MATS VOILIERS
Code APRM
2651AZ - Fabrication d'équipements d'aide à la navigation
Capital social
103512.88 EUR
Adresse du siège
RTE MORTAGNE 17290 THAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRE ALAIN
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
LA ROCHELLE
Nom, Prénom(s)
MENARD VLADIMIR
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
TONNAY CHARENTE
Nom, Prénom(s)
BERNARD LUC , ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
LA ROCHELLE
Nom, Prénom(s)
GROSJEAN MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
LA ROCHELLE
Nom, Prénom(s)
ANDRE JEAN , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
SAINT VICTEUR
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/05/1982
Siret
31737133400044
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FABRICATION MATS VOILIERS
Code APRM
2651AZ - Fabrication d'équipements d'aide à la navigation
Adresse
10 RUE D'ANVILLE
17440 , AYTRE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FIEF ROUHAUD
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/1995
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/1979
Siret
31737133400010
Code APE
351E
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fab. coque de bateaux, mats...
Code APRM
2651AZ - Fabrication d'équipements d'aide à la navigation
Adresse
RTE MORTAGNE
17290 , THAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11063
Date d'ajout
12/08/2024
Description
Radiation d'office par jugement en date du 15.09.2000 le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3691
Date d'ajout
13/03/2024
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Rochefort ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
27/12/1995
Description
Notification intergreffe MO PAR JUGT EN DATE DU 15.12.95 LE TC DE LA ROCHELLE A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. MAINTIENT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 30.04.1995 LIQUIDATEUR : ME COURRET-GUGUEN JUGE COMMISSAIRE : MR TINEL CLAUDE.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
31/10/1995
Description
Notification intergreffe MO PAR JUGT EN DATE DU 20.10.1995 LE TC DE LA ROCHELLE A AUTORISE UNE POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 15.12.1995.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
14/09/1995
Description
Notification intergreffe MO PAR JUGT DU 08.09.1995 LE TC DE LA ROCHELLE A RENOUVELE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 20.10.1995.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
22/05/1995
Description
(Jugements) PAR JUGT DU 5.5.95, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 30.04.95 - JUGE COMMISSAIRE : MR TINEL CLAUDE REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME COURRET-GUGUEN - 48 RUE ALBERT 1ER- 17000 LA ROCHELLE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR NORMANDIN J. MARIE
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/11/1979
Description
(Divers) Historique : A C/ 31.3.89, MME ANDRE Administrateur partant non remplacée
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONTINUATION DE LA STE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFER A LA MOITIE DU CAPITAL - Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à MOITIE du capital social, suite à décision du 28/07/1994. CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
OUVERT.DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT,POURSUITE ACT.ELABORAT.PLAN REDRESSEMENT,PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE,CLOTURE EXT.DU PASSIF OU INSUF.D'ACTIF,FIXE PROV.LA DATE DE CESSATION PAIEMENTS,FIXE PROV.LA DATE DE CESSATION PAIEMENTS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).