Entreprise : LYON LISAGES - SIREN 956 507 602
Identité
Dénomination
LYON LISAGES
SIREN (siège)
956 507 602
Date d'immatriculation au RNE
15/06/1956
Date de fin de la personne morale
14/06/2046
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
53510 EUR
Adresse du siège
24 AV JOANNES MASSET 69009 LYON 9EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAULAND ERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/10/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1919
Siret
95650760200038
Enseigne
LYON LISAGES
Code APE
173Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Industrie du lisage de dessins
Adresse
24 AV JOANNES MASSET
69009 , LYON 9EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F09/021367
Date d'ajout
01/07/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 01/07/2009 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F09/021406
Date d'ajout
01/07/2009
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 01/07/2009 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F08/025346
Date d'ajout
23/07/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 23/07/2008 déclarant applicable à la procédure collective ouverte à l'encontre de La société LYON LISAGES les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L.644-1 à L.644-6 du Code de commerce.
Numéro d'observation
F08/019637
Date d'ajout
05/06/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/06/2008 prononçant la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur DERDERIAN Daniel. Juge commissaire suppléant : Monsieur POULAIN Jean-Paul. Liquidateur-judiciaire : Maître REVERDY 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 26/02/2008
Numéro d'observation
F06/020583
Date d'ajout
22/06/2006
Description
Prorogation de l'immatriculation pour une durée d'un an pour les besoins de la liquidation (article 43 du décret du 30/05/1984).
Numéro d'observation
F02/037812
Date d'ajout
04/12/2002
Description
Transfert du siège de la liquidation du 24 avenue Joannès masset 69009 LYON au 40 rue de Bonnel 69006 LYON à compter du 06/12/2001
Numéro d'observation
F02/002681
Date d'ajout
22/01/2002
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 22 octobre 2001 - Siège de la liquidation : 24 avenue Jean Masset 69009 LYON - Publicité dans un journal d'annonces légales : LE TOUT LYON du 19 novembre 2001
Numéro d'observation
F01/028387
Date d'ajout
04/10/2001
Description
Transfert du siège social et du principal établissement de 42 chemin du Moulin Carron 69130 ECULLY à 24 avenue Joannès Masset 69009 LYON à compter du 05/02/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/03/1996
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 08 Mars 1996 : Augmentation de capital par suite de fusion absorption de la société LISAGES 2000 - SARL - RCS LYON B 317 424 968 - 32 rue Burdeau 69001 LYON, par la société LYON LISAGES - SA - RCS LYON B 956 507 602 - 32 rue Burdeau 69001 LYON, à compter du 30 Décembre 1995 avec effet rétroactif au 1er Janvier 1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).