Entreprise : SOC LYONNAISE FINANCIERE - SIREN 955 502 125
Identité
(Entreprise radiée le 24/12/2020)
Dénomination
SOC LYONNAISE FINANCIERE
Sigle
SOLYFI
SIREN (siège)
955 502 125
Date d'immatriculation au RNE
09/02/1955
Date de fin de la personne morale
08/02/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
5 RUE EUGENE POTTIER 69100 VILLEURBANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PATOUILLARD DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
BAULAND, GLADEL & MARTINEZ
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
ORIAL SAS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
FINAG
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/1985
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1949
Siret
95550212500045
Origine du fonds
Création
Activité principale
La prise de participation dans toutes entreprises et la prestation de services en matière de gestion d'entreprises, gestion financière et relations humaines, vente de variateurs nommes "BERGES", vente de réducteurs nommés "FENNER"
Adresse
5 RUE 5 Rue Eugène Pottier
69100 , Villeurbanne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1998
Siret
95550212500052
Code APE
741J
Adresse
38 B AV DES SOURCES
69130 , ECULLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/008727
Date d'ajout
09/02/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/02/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur GARDON Thierry en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F10/011093
Date d'ajout
23/03/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 23/03/2010 arrêtant le plan de redressement par cession.
Numéro d'observation
F10/000285
Date d'ajout
05/01/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/01/2010 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur DELILLE Jacques, Juge commissaire suppléant : Monsieur DOUVRE Jean, Mandataire Judiciaire : Maître DUBOIS 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON, Administrateur judiciaire : la Selarl BAULAND-GLADEL-MARTINEZ représentée par Me Eric BAULAND 40 RUE DE BONNEL 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 12/11/2009
Numéro d'observation
F07/006940
Date d'ajout
19/02/2007
Description
Vente de 3 branches d'activités émanant de 3 gammes de produits nommés "FENNER"," BERGER" et autres, au profit de la société "PIV SA", sans modification d'activité à compter du 08/12/2007
Numéro d'observation
F06/033214
Date d'ajout
09/10/2006
Description
Achat d'une branche d'activité de variateurs de vitesse émanant d'une gamme de produits nommée "BERGES" sans reprise de droit au bail sise 5 rue Eugène Pottier 69100 VILLEURBANNE au prix stipulé de 24 000 € et achat d'une branche d'activité de vente de réducteurs pendulaires, de courroies trapézoïdales, de cardans et d'accessoires mécaniques émanant d'une gamme de produits nommé "FENNER" sans reprise de droit au bail sise 5 rue Eugène Pottier 69100 VILLEURBANNE au prix stipulé de 16 000 € - Vendeur : la société : PIV SA - Siège social : 5 rue Eugène Pottier 69100 VILLEURBANNE - 329 626 667 RCS LYON - Publicité : L'Essor du Rhône du 29/09/2006 - Lieu des oppositions : au siège de la société PIV SA - 5 rue Eugène Pottier 69100 VILLEURBANNE - Date d'effet : 18/09/2006 - parution BODACC n° 207 A du 27/10/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM 16001 du 8/12/1982 - Mise en harmonie des statuts avec la loi No 81.1162 du 30/12/1981et la loi de finances pour 1982 - Une clause d'agrément a été instituée au profit du Conseil d'adminis- tration pour toute cession d'action qui serait envisagée au profit d'un tiers. DM 19769 DU 31/12/85 - Vente du fonds de comemrce de toutes fourni tures pour l'industrie à la sté AUGERS 5 rue E Pottier VILLEURBANNE DM DU 17 NOVEMBRE 1987 - TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETS PRINCIPAL DE DECINES 133, AVENUE F. ROOSEVELT A VILLEURBANNE 5, RUE EUGENE POTTIER A/C DU 01/07/87 DECLARATION MODIFICATIVE du 11 Septembre 1998 : Transfert du siège social et Transfert du principal établissement du 5 rue Eugène Pottier 69100 VILLEURBANNE au 38 Bis Avenue des Sources 69130 ECULLY à compter du 1er Septembre 1998 Fusion absorption de la société ORLYS - SA - 350 320 594 RCS LYON - 5 rue Eugène Pottier 69100 VILLEURBANNE par la société SOCIETE LYONNAISE FINANCIERE SOLYFI - SA - 955 502 125 RCS LYON - 38 Bis Avenue des Sources 69130 ECULLY à compter du 30 Juillet 1998 DECLARATION MODIFICATIVE du 14 Décembre 1998 Fusion absorption de la SARL C.I.T. 391 313 335 RCS LYON siège social 5 rue Eugène Pottier 69100 VILLEURBANNE - PAR la SA SOCIETE LYONNAISE FINANCIERE SOLYFI 955 502 125 RCS LYON siège social 38 Bis Avenue des Sources 69130 ECULLY, avec effet rétroactif au 01/01/1998 Cessation d'activité de l'établissement secondaire sis 133 avenue Franklin Roosevelt 69150 DECINES, à compter du 30/11/1998 DECLARATION MODIFICATIVE du 20 Septembre 1999 Transfert du siège social et de l'établissement secondaire du 38 bis Avenue des Sources 69130 ECULLY au 5 Rue Eugène Pottier 69100 VILLEURBANNE (ancien établissement secondaire) à compter du 23/06/1999. VILLEURBANNE (ancien établissement secondaire)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).