Entreprise : SCI D.P.L - SIREN 950 516 591
Identité
(Entreprise radiée le 21/05/2021)
Dénomination
SCI D.P.L
SIREN (siège)
950 516 591
Date d'immatriculation au RNE
25/10/1989
Date de fin de la personne morale
24/10/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
265261.29 EUR
Adresse du siège
28 B AV GUSTAVE DELORY 59100 ROUBAIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASTEX FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
LUGAND JEAN-JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Baisieux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/10/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/08/1989
Siret
95051659100019
Code APE
702C
Adresse
23 ALL DU PARC
59780 , BAISIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/08/1989
Siret
95051659100027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION OU PRISE EN LOCA- TION D'UN IMMEUBLE EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN CABINET MEDICAL, CONSTRUCTION D'UN CABINET MEDICAL GESTION, EXPLOITATION ET ADMINISTRATION
Adresse
28 B AV 28 bis avenue Gustave Delory
59100 , Roubaix - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
21/05/2021
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
31/12/2019
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
27/09/2016
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 20.06.2016, JOURNAL PUBLICATEUR : LA GAZETTE DU : 23.07.2016, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
25/10/1989
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 30/08/1989
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/10/1989
Description
Historique : ANNONCES LEGALES: L'NDICATEUR DU 11.09.89
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).