Entreprise : SCI LANDAUL POULVERN - SIREN 950 471 466
Identité
(Entreprise radiée le 06/02/2020)
Dénomination
SCI LANDAUL POULVERN
SIREN (siège)
950 471 466
Date d'immatriculation au RNE
09/11/1989
Date de fin de la personne morale
08/11/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LD PORH PERSON 56690 LANDAUL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUEGAN GUY , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Belz
Nom, Prénom(s)
GUEGAN ELISE , RAYMONDE
Nom d'usage
RECHER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Landaul
Nom, Prénom(s)
GUEGAN SYLVIE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Lorient
Nom, Prénom(s)
GUEGAN ODILE , BERNADETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Landaul
Nom, Prénom(s)
GUEGAN MARCEL , JOSEPH , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1937
Commune de résidence
Landaul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/09/1989
Siret
95047146600017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement, et notamment l'acquisition d'une parcelle de terrain à Landaul, Trezedy... Et constructions d'immeubles industriels sur cette parcelle de terrain
Adresse
LD Porh Person
56690 , Landaul - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1771
Date d'ajout
06/02/2020
Description
Radiation du RCS le 06/02/2020 Cloture des opérations de radiation
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15236
Date d'ajout
24/12/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/10/2019 : Liquidateur : GUEGAN Marcel, Joseph, Marie (anciennement gérant) - Le siège de la liquidation est fixé à Porh Person, 56690 Landaul - Journal d'annonces légales : Pontivy Journal en date du 05/12/2019. Cessation d'activité à compter du 31/10/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).