Entreprise : ALLIANCE CONSEIL - SIREN 950 402 289
Identité
Dénomination
ALLIANCE CONSEIL
SIREN (siège)
950 402 289
Date d'immatriculation au RNE
24/10/1989
Début d’activité
27/03/1995
Date de fin de la personne morale
23/10/2088
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Achat, vente et détention de valeurs immobilières. A compter du 27.03.1995 : exercice de la profession d'expertise comptable et toutes opérations compatibles avec cet objet social.
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
660130 EUR
Adresse du siège
545 RUE DU COLONNEY 74700 SALLANCHES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RODER ANNE-SOPHIE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
Sallanches
Nom, Prénom(s)
ALLOMBERT CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Annecy
Dénomination
C.F.H EXPERTS ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Annecy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/03/1995
Siret
95040228900033
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat, vente et détention de valeurs immobilières. A compter du 27.03.1995 : exercice de la profession d'expertise comptable et toutes opérations compatibles avec cet objet social.
Adresse
545 RUE DU COLONNEY
74700 , SALLANCHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
06/12/2022
Siret
95040228900058
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'exercice de la profession d'expertise comptable et toutes opérations compatibles avec cet objet social.
Adresse
53 RUE DES EPINETTES
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1989
Siret
95040228900017
Code APE
741C
Adresse
78 RUE PIERRE SOLLIARD DE MERIBEL
74700 , SALLANCHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/09/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/09/1995
Siret
95040228900025
Code APE
741J
Adresse
55 ALL CAVALIERE
74120 , MEGEVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/05/2007
Siret
95040228900041
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
432 AV ANDRE LASQUIN
74700 , SALLANCHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/000000
Date d'ajout
16/07/2008
Description
Modification autre ACQUISITON PAR LA SOCIETE ALLIANCE CONSIEL D'UN DROIT DE PRESENTATION DE CLIENTELE EXPLOITE A PAYSS (74) APPARTENANT A LA SOCIETE CABINET JACQUES TURON (348 372 921 RCS BONNEVILLE) date d'effet : 04/06/2008
Numéro d'observation
F08/003166
Date d'ajout
01/07/2008
Description
Modification autre MR BLAISE FRANCIS DIRECTEUR GENERAL DELEGUE EST PARTANT ET NON REMPLACE. DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 30 JUIN 2008 JOURNAL D' ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 1ER AOUT 2008 date d'effet : 01/07/2008
Numéro d'observation
F08/001194
Date d'ajout
15/01/2008
Description
Fermeture d'un établissement SIS 432 RUE ANDRE LASQUIN 74700 SALLANCHES date d'effet : 31/12/2007
Numéro d'observation
F07/002434
Date d'ajout
27/07/2007
Description
Modification autre MR LARGERON BERTRAND ADMINISTRATEUR EST MAINTENU MAIS IL EST NOMME DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET ADMINISTRATEUR. DECISION AG EN DATE DU 2 JUILLET 2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 20 JUILLET 2007 date d'effet : 01/01/2007
Numéro d'observation
F07/002019
Date d'ajout
06/06/2007
Description
Ouverture d'un établissement secondaire dans le ressort SIS 432 RUE ANDRE LASQUIN 74700 SALLANCHES date d'effet : 03/05/2007
Numéro d'observation
F07/002060
Date d'ajout
23/04/2007
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes NOUVELLE ADRESSE DE MR NAJOTTE STEPHANE ADMINISTRATEUR : 534 ROUTE D'ODIER 74120 MEGEVE. MR GALET HENRI CCT EST PARTANT MR OLDRA FRANCOIS CCS EST PARTANT. MR ALLOMBERT CHRISTIAN NOUVEAU MEMBRE EST NOMMEE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. AVVENS GALET OLDRA NOUVEAU MEMBRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE. SELON DECISION AG EN DATE DU 30 MARS 2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 20 AVRIL 2007 date d'effet : 30/03/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ANCIENNE DENOMINATION JUSQU'AU 1ER DECEMBRE 1989 : FIDUCIA ASSOCIES. SOCIETE PRECEDEMMENT EXPLOITEE SOUS LA DENOMINATION DE "PARTHENA ASSOCIES" AVEC ACTIVITE DE : PRISE DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES DU 01.08.89 AU 27.03.1995 SIEGE PRECEDEMMENT EXPLOITE A SALLANCHES (74700) RUE PIERRE SOLIARD DE MERIBEL DU 01.08.1989 AU 11.09.1995 ANCIENNE DENOMINATION : PARTHENA EXPERTS COMPTABLES JUSQU'AU 19.12.01
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).