Entreprise : APRIL ENTREPRISE - SIREN 950 398 131
Identité
(Entreprise radiée le 29/05/2017)
Dénomination
APRIL ENTREPRISE
SIREN (siège)
950 398 131
Date d'immatriculation au RNE
28/12/1989
Date de fin de la personne morale
27/12/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
203344 EUR
Adresse du siège
90 AV FELIX FAURE 69003 LYON 3EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOUDET JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Écully
Nom, Prénom(s)
NIOGRET FRANCOISE , COLETTE
Nom d'usage
LOUBERSSAC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Dardilly
Dénomination
DELOITTE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeurbanne
Dénomination
CABINET MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Villeurbanne
Dénomination
APRIL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
APRIL GAMMA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
APRIL PREVOYANCE SANTE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2010
Siret
95039813100074
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Courtage d'assurances et de re-assurances marchand de biens prise de participation.
Adresse
11 LA GRANDE THUMINE
13090 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT C PARC D'ARIANE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
95039813100041
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des agents et courtiers d'assurances
Adresse
17 CRS FAURIEL
42100 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/07/1989
Siret
95039813100116
Enseigne
CIARE
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations en courtage d'assurances et de réassurances. Courtage en opérations de banque et en service de paiement. Marchand de biens, prise de participations.
Adresse
90 AV 90 Avenue Félix Faure
69439 , Lyon Cedex 03 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/12/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/03/1991
Siret
95039813100025
Code APE
672Z
Adresse
10 RUE MARC ANTOINE PETIT
69002 , LYON 2EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/12/2007
Siret
95039813100058
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des agents et courtiers d'assurances
Adresse
59 BD MARIUS VIVIER MERLE
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GEMELLYON SUD
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2010
Siret
95039813100066
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des agents et courtiers d'assurances
Adresse
15 QUAI DU COMMERCE
69009 , LYON 9EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2010
Siret
95039813100082
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des agents et courtiers d'assurances
Adresse
1 PL GIOVANNI DA VERRAZZANO
69009 , LYON 9EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/11/2013
Siret
95039813100090
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Formation dans les domaines des accessoires. Opérations de courtage et de conseil en assurance.
Adresse
8 AV DU PRE CLOSET
74940 , ANNECY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Annecy-le-Vieux
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2014
Siret
95039813100108
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Courtage d'assurances et réassurances, exploitation de portefeuilles de courtages d'assurances.
Adresse
3 BD DIDEROT
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3 AU 5
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014B059465
Date d'ajout
29/05/2017
Description
Radiation. Fusion Absorption par ALP PREVOYANCE 338 399 439 RCS Lyon le 31-03-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6839
Date d'ajout
23/05/2017
Description
Radiation du RCS le 23/05/2017 avec effet au 31/03/2017 Fusion absorption par la société ALP PREVOYANCE (RCS Lyon 338 399 439) au 90 avenue Félix Faure CS 73344 69439 Lyon cedex 03
Numéro d'observation
F14/007129
Date d'ajout
12/02/2014
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - APRIL ENTREPRISE PARIS SA, 3/5 Boulevard Diderot 75012 PARIS, 722 069 226 RCS GTC Paris, société apporteuse suivant décision en date du 31/12/2013 avec effet rétroactif au 01/01/2013.
Numéro d'observation
F13/047506
Date d'ajout
30/12/2013
Description
Fusion : société ayant participé à l'opération : - APRIL ENTREPRISE SAVOIE - 8 Avenue Du Pré Closet 74940 ANNECY-LE-VIEUX, 377 974 555 RCS Annecy, société apporteuse en date du 08/11/2013 avec effet rétroactif au 01/01/2013 sur les plans comptable et fiscal.
Numéro d'observation
F13/042633
Date d'ajout
25/11/2013
Description
En attente d'immatriculation au registre des intermédiaires en assurance
Numéro d'observation
F10/032323
Date d'ajout
29/09/2010
Description
Fermeture d'un établissement secondaire sis 15 Quai du Commerce 69009 LYON à compter du 31/08/2010
Numéro d'observation
F10/029739
Date d'ajout
08/09/2010
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - SOCIETE D'ETUDES EN PREVOYANCE ET CONSEILS FINANCIERS - S.E.P.C.O.F.I., SA, 15 Quai du Commerce 69009 LYON, 329 845 325 RCS Lyon, société apporteuse - SOCIETE HAUSSMANN CONSEILS - SHC, SA, 11 Boulevard de la Grande Thumine Bâtiment C Parc d'Ariane 13090 AIX-EN-PROVENCE, 383 416 872 RCS AIX EN PROVENCE, société apporteuse suivant AG du 30/06/2010 avec effet rétroactif au 1/01/2010
Numéro d'observation
F08/011204
Date d'ajout
20/03/2008
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - DOUDET CHARLET 28 Rue de la République 69002 LYON, 490 081 908 RCS GTC Lyon - A VOTRE SERVICE 119 Boulevard DE STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE, 333 268 159 RCS GTC Lyon avec date d'effet au 31/12/2007
Numéro d'observation
F08/011204
Date d'ajout
20/03/2008
Description
Cession du portefeuille de clientèle de particuliers attachés à l'activité de courtage d'assurances à la société APRIL IARD 424 006 195 RCS Lyon à compter du 01/12/2007
Numéro d'observation
F07/020696
Date d'ajout
12/06/2007
Description
Immatriculation au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro : 07 024 041
Numéro d'observation
F06/025545
Date d'ajout
04/08/2006
Description
Transmission universelle du patrimoine de la société CIARE INVESTISSEMENT SARL, 8 rue Marc Antoine Petit 69002 LYON, 353 832 926 RCS LYON, avec effet au 22/11/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 23/04/90 : Activité de courtage en assurances acquis par ACHAT au prix stipulé de 70 000 Frs de Mr MERIENNE Fernand (N.I. RCS LYON) exploitée au 25, rue Paul Chenavard 69001 LYON - Publicité: JOURNAL DU BATIMENT ET DES TP du 01/03/90 - Oppositions : au fonds - A compter du 01/05/90 DM du 27/06/91 : Transfert du siège social et établissement principal du 25, rue Paul Chenavard 69001 au 8/10, rue Marc Antoine Petit 69002 LYON à compter du 25/03/1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).