Entreprise : QUALIDALLE - SIREN 950 369 652
Identité
Dénomination
QUALIDALLE
SIREN (siège)
950 369 652
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1989
Date de fin de la personne morale
24/09/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
2 IMP CESAR FRANCK 14210 THUE ET MUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MIGUEL FERNANDES ADELINO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Abrest
Nom, Prénom(s)
ADER SUZANNE
Nom d'usage
LIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Suresnes
Nom, Prénom(s)
LIERRE JEAN-FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
Suresnes
Nom, Prénom(s)
DE JESUS FERNANDES MARIA
Nom d'usage
FILIPE FERNANDES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Abrest
Nom, Prénom(s)
FILIPE FERNANDES MANUEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Abrest
Nom, Prénom(s)
STOLL JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1917
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Dénomination
GRAMET NAHUM ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1989
Siret
95036965200025
Code APE
454F
Origine du fonds
Création
Activité principale
Pose et installation de revêtements de sols et dallages industriels, tous travaux bâtiments ainsi que toutes activités pouvant s'y rapporter
Adresse
2 IMP 2 impasse César Franck
14740 , THUE ET MUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bretteville-l'Orgueilleuse
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5043
Date d'ajout
12/07/2010
Description
Liquidation judiciaire, liquidateur : Me Horel, 18 avec Carnot 91813 Corbeil Essonnes cedex, jugement du tribunal de commerce d'Evry du 13/09/1993 (régularisation)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1596
Date d'ajout
04/04/1996
Description
Comblement du passif Condamnation de Monsieur Manuel Filipe Fernandez à combler le passif de la société à hauteur de 60.000 Frs, jugement du tribunal de commerce de Corbeil Essonnes du 25/03/1996 Date d'effet : 25/03/1996
Numéro d'observation
4115
Date d'ajout
23/09/1993
Description
Autorisation de poursuite d'activité Autorisation de poursuite d'activité pour une période expirant le 04/10/1993, jugement du tribunal de commerce de Corbeil Essonnes du 06/09/1993 Date d'effet : 06/09/1993
Numéro d'observation
2824
Date d'ajout
02/07/1993
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée Redressement judiciaire régime simplifié, Administrateur : Maître LIBERT, 19 avecnue Carnot à Corbeil Essonnes, représentant des créanciers : Maître HOREL, 18 avenue Carnot à Corbeil Essonnes, date de cessation des paiements : 04/06/1993, jugement du tribunal de commerce de Corbeil Essonnes du 21/06/1993 Date d'effet : 21/06/1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).