Entreprise : HISTEN RILLER - SIREN 950 345 801
Identité
(Entreprise radiée le 17/01/2020)
Dénomination
HISTEN RILLER
Sigle
HR
SIREN (siège)
950 345 801
Date d'immatriculation au RNE
01/12/1993
Date de clôture
31/08
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
33 AV DU MAINE 75015 PARIS 15 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR MAINE MONTPARNASSE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
STILLER HENRY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BETH CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DOUCET BETH & ASSOCIES SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/02/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/09/1979
Siret
95034580100050
Code APE
6311Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes
Activité principale
Traitement de données, hébergement et activités connexes
Adresse
33 AV DU MAINE
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR MAINE MONTPARNASSE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/08/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1989
Siret
95034580100035
Adresse
73 BD DU MONTPARNASSE
75006 , PARIS 6 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/08/1993
Siret
95034580100043
Code APE
724Z
Adresse
3 RUE DE L ARRIVEE
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1993B1505821
Date d'ajout
17/01/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 16-12-2019 AVEC DATE D'EFFET AU 09-01-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1993B1505812
Date d'ajout
30/08/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 20-02-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Publicateur Légal DU : 05-06-2018, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/12/1993
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME SOCIETE CIVILE SE TRANSFORME EN SOCIETE ANONYME A COMPTER DU 01 SEPTEMBRE 1993 RADIATION DU 30 NOVEMBRE 1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).