Entreprise : SCI DES DEUX M - SIREN 950 008 011
Identité
Dénomination
SCI DES DEUX M
SIREN (siège)
950 008 011
Date d'immatriculation au RNE
28/09/1979
Début d’activité
28/09/1979
Date de fin de la personne morale
27/09/2029
Date de clôture
23/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété l administration et l exploitation par location ou autrement D un terrain et de constructions sis à la Boisse
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
CHE DE LA CROIX BLANCHE 01120 DAGNEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALLET MARTINE
Nom d'usage
COSTE-COUTENCEAU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
La Boisse
Nom, Prénom(s)
BALLET SYLVIE , GISELE
Nom d'usage
BERRY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Villieu Loyes Mollon
Nom, Prénom(s)
BALLET ARNAUD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1986
Commune de résidence
Dagneux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/09/1979
Siret
95000801100021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété l administration et l exploitation par location ou autrement D un terrain et de constructions sis à la Boisse
Autres Activités
La propriété l administration et l exploitation par location ou autrement D un terrain et de constructions sis à la Boisse
Adresse
CHE DE LA CROIX BLANCHE
01120 , DAGNEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
95000801100013
Code APE
702C
Adresse
RTE DE THIL LA MALADIERE
01120 , LA BOISSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19381
Date d'ajout
15/09/2023
Description
carence de gérance ensuite du décès de madame DE SIMONE Nicole épouse BALLET née le 05/10/1942 à SAINT RAMBERT EN BUGEY (01) le 01/11/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
406
Date d'ajout
28/01/1987
Description
Ancien co gérants ballet Maurice et ballet Michel nouveau gérant ballet Michel à compter du 29/05/85
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).