Entreprise : ETABLISSEMENTS GEORGES RISLER - SIREN 947 252 466
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS GEORGES RISLER
SIREN (siège)
947 252 466
Date d'immatriculation au RNE
11/12/1972
Date de fin de la personne morale
10/12/2038
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
817126.73 EUR
Adresse du siège
12 RUE DU VIEUX FAUBOURG 59800 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ASFELD PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1934
Commune de résidence
70 RONCHAMP
Nom, Prénom(s)
CHAMBOST ALBERT
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1934
Commune de résidence
LURE
Nom, Prénom(s)
DELABARRE ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1925
Commune de résidence
59 ROUBAIX
Nom, Prénom(s)
EINHORN ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
STRASBOURG
Nom, Prénom(s)
RACLET GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1917
Nom, Prénom(s)
SELC ERNEST
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
67 STRASBOURG MEINAU
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1986
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/12/1972
Siret
94725246600026
Code APE
8111
Origine du fonds
Autre
Activité principale
CREATION,ACQUISITION,PRISE A BAIL,LOCATION,GESTION ET VENTE DE TOUS ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, HABITATIONS, ACHAT, VENTE DE TOUS DROITS SOC.
Adresse
12 RUE DU VIEUX FAUBOURG
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
*** TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE - JUGT 21.041982 - REGLEMENT JUDICIAI- RE - JUGE COMMISSAIR : MR DESCAMPS - SYNDIC MES DARROUSEZ ET FRANCOIS DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS : 21.04.82 *** TC LILLE - JUGT 04.02.1983 - CONFUSION DES PATRIMOINES DES REGLE- MENTS JUDICIAIRES DE LA SA BOUSSAC SAINT FRERES A LILLE, DONT LA PRO- CEDURE A ETE RENDUE COMMUNE AUX REGLEMENTS JUDICIAIRES, NOTAMMENT DE LA SOCIETE ETS GEORGES RISLER A MASEVAUX *** TC LILLE - JUGT 06.05.1983 -CONFUSION DES PATRIMOINES DES REGLEMENTS JUDICIAIRES 1) MAISON DU PASQUIER 20 RUE CASIMIR PERIER AU HAVRE (JUGE- MENT DECLARATIF DU 24 JUILLET 1981) 2) SA BOUSSAC SAINT FRERES A LILLE 12 RUE DU VIEUX FAUBOURG (JUGEMENT DECLARATIF DES 24 ET 25 JUIN 1981) DONT LA PROCEDURE A ETE ANTERIEUREMENT RENDUE COMMUNE AUX REGLEMENTS JUDICIAIRES CI-APRES : SA GEORGES RISLER, RUE DU FOSSE DES VEAUX A MASEVAUX. LE TRIBUNAL A PRECISE QU'IL SERAIT CONSTITUE UNE SEULE MASSE ACTIVE ET PASSIVE COMMUNE ET A FIXE PROVISOIREMENT LA CESSATION DES PAIEMENTS AU 24 JUIN 1981 - SYNDIC MES DARROUSEZ ET FRANCOIS *** TC LILLE - JUGT 28.12.83 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 24.06.81 - SYNDIC MES FRANCOIS ET DARROU- SEZ - CONFUSION DES PATRIMOINES DES REGLEMENTS JUDICIAIRES SUIVANTS : 1) SA BOUSSAC SAINT FRERES (JUGEMENT DECLARATIF DES 24/25.6.1981) A LILLE AVEC DE NOMBREUX ETS SECONDAIRES ET DONT LA PROCEDURE A ETE ANTE- RIEUREMENT RENDUE COMMUNE AUX REGLEMENTS JUDICIAIRES DES SOCIETES DILLIES TRANSPORTS A WAMBRECHIES, DOMBASLOISE DE CONFECTION, CONFECTION DU VERMANDOIS, MAISON DU PASQUIER, GEORGES RISLER, COFRAMAILLE, TOURON, PIGEON VOYAGEUR, FONCIERE DU NORD ET EST, GAILLARD, FONCIERE DE PAVILLY, COSSERATA, RACLET 2) SA FONCIERE ET FINANCIERE AGACHE WILLOT (JUGT DE- CLARATIF 29.06.1981), 3) SA LA OUATOSE (JUGT 29.06.1981) 4) STE CIVILE AGRICOLE DE BELLECOUR (JUGT DECLARATIF 29.01.82) TC LILLE - JUGT 11.10.1985) HOMOLOGATION DU CONCORDAT DANS LES OPERA- TIONS DE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA STE BOUSSAC SAINT FRERES A LILLE 12 RUE DU VIEUX FAUBOURG ET DE LA PROCEDURE CONFONDUE DE LA SOCIETE ETS GEORGES RISLER SA A MASEVAUX, FOSSE DES VEAUX - COMMISSAIRES A L'EXECUTION DU CONCORDAT : ME DARROUSEZ ET FRANCOIS LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 360 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 817 126.73 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).