Entreprise : PYRENEES TRANSPORTS - SIREN 937 180 040
Identité
Dénomination
PYRENEES TRANSPORTS
SIREN (siège)
937 180 040
Date d'immatriculation au RNE
21/06/1978
Début d’activité
01/10/1977
Date de fin de la personne morale
20/06/2077
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Commissionnaire de transports.
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
146 AV DES ETATS UNIS 31200 TOULOUSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MARCHE GARE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARRIGUES DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Castres
Nom, Prénom(s)
PANCALDI PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Plaisance-du-Touch
Dénomination
CABINET OBER SOCCA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Jean
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1977
Siret
93718004000027
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Commissionnaire de transports.
Autres Activités
Commissionnaire de transports.
Adresse
146 AV DES ETATS UNIS
31200 , TOULOUSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MARCHE GARE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/051323
Date d'ajout
05/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 05/12/2019 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me Souad HADDANI-AGDAY 35 boulevard Lascrosses 31000 Toulouse. Date de cessation des paiements : 25/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/019430
Date d'ajout
04/08/2014
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 07/07/2014.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).