Entreprise : CONFORT INDUSTRIEL ET MENAGER - SIREN 936 180 165
Identité
Dénomination
CONFORT INDUSTRIEL ET MENAGER
Sigle
CIM
SIREN (siège)
936 180 165
Date d'immatriculation au RNE
21/09/1961
Date de fin de la personne morale
20/09/2060
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
70 RUE DU MARECHAL JOFFRE 09300 LAVELANET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIDAL JEAN-PIERRE , RAYMOND , RENE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Foix
Nom, Prénom(s)
GAY JEANNINE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lavelanet
Nom, Prénom(s)
GAY PASCALE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lavelanet
Nom, Prénom(s)
CAMPOS ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1936
Commune de résidence
Lavelanet
Nom, Prénom(s)
MALATERRE ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1926
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/12/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/12/1987
Siret
93618016500032
Code APE
702C
Adresse
70 RUE DU MARECHAL JOFFRE
09300 , LAVELANET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/09/1983
Siret
93618016500024
Code APE
524L
Adresse
11340 , BELCAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/07/1989
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/09/1961
Description
Historique des observations RCS : INSCRIPTION MODIFICATIVE DU 21.10.71 : CESSION DE PARTS SOCIALES INTERVENUE ENTRE MM. DELPECH ET BOUNHOURE ET CESSION DE PARTS SOCIALES INTERVENUE ENTRE MM. DEDIEU ET GAY SUIVANT ACTES EN DATE DU 9.10.77 INSCRIPTION MODIFICATIVE DU 13.12.79 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 7 DES STATUTS NOUVELLE REPARTITION DES PARTS SOCIALES A COMPTER DU 12.12.79 INSCRIPTION MODIFICATIVE DU 30.01.80 : ACQUISITION DU FONDS DE COMMERCE RELATIF A LA VENTE ET A L'INSTALLATION D'APPAREILS MENAGERS EXPLOITE A LAVELANET 44 BIS RUE PASTEUR APPARTENANT A M VIDAL JACQUES ET MME SAISSET MARGUERITE SON EPOUSE A COMPTER DU 6.12.66 INSCRIPTION MODIFICATIVE DU 29.01.82 : CAPITAL PORTE A 100000 F PAR LA CREATION DE 700 PARTS NOUVELLES A COMPTER DU 1.10.81 INSCRIPTION MODIFICATIVE DU 27.02.85 : AUGMENTATION DE CAPITAL QUI EST PORTE DE 100000 F A 250000 F A COMPTER DU 6.12.84 INSCRIPTION MODIFICATIVE DU 09.01.87 : MISE EN HARMONIE DES STATUTS A COMPTER DU 27.06.85 INSCRIPTION MODIFICATIVE DU 01.06.88 : SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS 44 BIS RUE PASTEUR 09300 LAVELANET A COMPTER DU 01.07.67 A COMPTER DU 01.10.93 : FONDS DONNE EN LOCATION-GERANCE A LA SARL SEE CIM RCS FOIX B 392 694 725 A COMPTER DU 6/12/97, DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE, MR GAY JEAN-CLAUDE (PDG) EST NOMME LIQUIDATEUR INSERTION : LA CROIX DU MIDI DU 16/01/98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cessation d'activité en date du 06/12/1997 Dissolution en date du 06/12/1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).