Entreprise : SOCIETE MARTY - SIREN 935 880 310
Identité
Dénomination
SOCIETE MARTY
SIREN (siège)
935 880 310
Date d'immatriculation au RNE
25/08/1958
Début d’activité
10/01/1951
Date de fin de la personne morale
24/08/2008
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/1959
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
MECANICIEN DENTISTE, PROTHESISTE DENTAIRE
Code APE
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Code APRM
3250AA - Fabrication de prothèses dentaires
Capital social
8850.28 EUR
Adresse du siège
RUE DES ACACIAS 09330 MONTGAILHARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTY NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Foix
Dénomination
MARTY NICOLAS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Commune de résidence
FOIX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/01/1951
Siret
93588031000021
Enseigne
SOCIETE MARTY
Code APE
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Code APRM
3250AA - Fabrication de prothèses dentaires
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
MECANICIEN DENTISTE, PROTHESISTE DENTAIRE
Code APRM
3250AA - Fabrication de prothèses dentaires
Autres Activités
PROTHESISTE DENTAIRE
Code APRM
3250AA - Fabrication de prothèses dentaires
Adresse
RUE DES ACACIAS
09330 , MONTGAILHARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Lotissement Logeafricop
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/08/1958
Description
Historique des observations RCS : FONDS ACQUIS PAR APPORT DECLARATIONS DE CREANCES AU TRIBUNAL CIVIL DE FOIX ANNONCE LEGALE : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 21/06/58 A COMPTER DU 01/01/91 : CHANGEMENT DE GERANT-ASSOCIE CHANGEMENT DE DENOMINATION PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE ANNONCE LEGALE : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 15/03/91 A COMPTER DU 28/02/93 : DEPART DE MR CULIE HENRI, CO-GERANT ET ASSOCIE ANNONCE LEGALE : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 26/03/93 RECTIFICATIF DE DATE DE DEPART DE MR CULIE HENRI ANCIENNE MENTION : 23.02.93 NOUVELLE MENTION : 01.01.93 A COMPTER DU 01/04/93 : TRANSFORMATION DE LA SNC EN EURL NOUVELLE MENTION : EURL "MARTY" CAPITAL PORTE DE 14 513.50 FRS A 58 054 FRS MR MARTY NICOLAS EST NOMME ASSOCIE UNIQUE & GERANT ANNONCE LEGALE : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 07/05/93 A COMPTER DU 02/09/97, MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL, ANCIENNE : 31.12 INSERTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 05/09/97
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).