Entreprise : S O C O M E G - SIREN 907 150 684
Identité
Dénomination
S O C O M E G
Sigle
SOCOMEG
SIREN (siège)
907 150 684
Date d'immatriculation au RNE
10/12/1971
Date de fin de la personne morale
09/12/2021
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
HAM LE BOIS DES PLACES 77620 EGREVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PONS SERGE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEILS DE GESTION
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
TECH SYSTEMS SARL
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Enghien-les-Bains
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/02/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/12/1971
Siret
90715068400013
Code APE
2822Z - Fabrication de matériel de levage et de manutention
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
CONSTRUCTIONS MELTALLIQUES MECANIQUES EN TOUS GENRES AMENAGEMENTS ENTRETIEN CONTRUCTIONS METALLIQUES MECANIQUES EN TOUS GENRES AMENAGEMENTS ENTRETIEN
Adresse
HAM le Bois des Places
77620 , Egreville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1622
Date d'ajout
03/02/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 03/02/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 03/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1622
Date d'ajout
03/02/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
41163
Date d'ajout
19/05/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de MELUN rendue le 06 mai 2015 clôturant la phase de procédure de redressement judiciaire. SCP DUPONT, MODAT et CARON. Greffiers associés.
Numéro d'observation
33232
Date d'ajout
04/11/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun prononce en date du 03/11/2014 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 25/06/2014 et a désigné Liquidateur Scp Coudray-Ancel représentée par Me Ancel 50 Boulevard Aristide Briand 77000 Melun . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc. L'activité est maintenue jusqu'au 17/11/2014 .
Numéro d'observation
38682
Date d'ajout
03/11/2014
Description
Suivant décision en date du 03 novembre 2014, le Président a ordonné que les missions confiées à Maître Yves COUDRAY au sein de la SCP Yves COUDRAY - Christophe ANCEL soient dorénavant confiées à Maître Christophe ANCEL
Numéro d'observation
21791
Date d'ajout
26/11/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de MELUN en date du 25/11/2013 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan SCP COUDRAY-ANCEL représentée pae Me COUDRAY 50 Bd Aristide Briand 77000 MELUN
Numéro d'observation
14489
Date d'ajout
30/04/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Melun en date du 29/04/2013 prolongeant la période d'observation jusqu'au 26/11/2013
Numéro d'observation
9153
Date d'ajout
26/11/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun , prononce en date du 26/11/2012 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012J00490 , date de cessation des paiements le 27/05/2011 désigne Juge Commissaire Mme Bobe Laurence , Juge Commissaire suppléant Mme Vezard Edith , Mandataire judiciaire SCP Coudray-Ancel représentée par Me Coudray Yves 50 Boulevard Aristide Briand 77000 Melun , , et ouvre une période d'observation expirant le 27/05/2013 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/10/2010
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 28/10/2010.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
08/06/1994
Description
: --- MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEMISSION DE MR DELOT DE SES FONCTIONS D'ADS ET DE PCA DEMISSION DE LEURS FONCTIONS D'ADS DE MME DELOT MIREILLE ET DE LA SA SOFIDEL ONT ETE NOMMES EN REMPLACEMENT EN QUALITE D'ADS MRS KISTLER ROLF,SCHLUEP HEINZ,ET LEPOIVRE MARC EGALEMENT PCA SUIVANT AGO DU 17 12 93 A COMPTER DU 17/12/93
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/12/1971
Description
Historique des observations depuis le 10/12/1971 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 350 le 29/11/1971 --- Publicité au Journal : LA DELIVRANCE --- Parution au Journal le 07/10/1971
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).