Entreprise : TRICOTAGE DEMEESTERE - SIREN 886 280 486
Identité
Dénomination
TRICOTAGE DEMEESTERE
SIREN (siège)
886 280 486
Date d'immatriculation au RNE
18/09/1962
Date de fin de la personne morale
17/09/2061
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
250000 Francs Français
Adresse du siège
71 RUE RACINE 59100 ROUBAIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEURIN FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1941
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
GERTGEN MARIE-CHRISTIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Croix
Nom, Prénom(s)
DESMARETS MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
MORGUE BERNARD
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Bousbecque
Dénomination
COGEDIV - GESTION
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Roubaix
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/07/1962
Siret
88628048600038
Code APE
176Z
Origine du fonds
Autre
Activité principale
TOUTES OPERATIONS DE FACON SE RAPPORTANT A LA BONNETERIE
Adresse
71 RUE 71 rue Racine
59100 , Roubaix - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
29/06/1994
Description
RADIATION D'OFFICE DU 29/6/1994 : JUGEMENT DU 28/6 /1994 PRONONCANT LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'AC TIF
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
06/10/1993
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 6/10/1993 : JUGEMENT DU 5 /10/1993 PRONOCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE LIQUI DATEUR: ME GERARD DUQUESNOY 21 RESIDENCE FLANDRE C ROIX, AVEC POURSUITE D'ACTIVITE AU 20/10/1993
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/09/1993
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 23/9/1993 : JUGEMENT DU 2 3/9/1993 OUVRANT LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRES SEMENT JUDICIAIRE. DATE PROVISOIRE DE CESSATION DE S PAIEMENTS : 22/9/1993. REPRESENTANT DES CREANCIE RS : ME GERARD DUQUESNOY 21 RESIDENCE FLANDRE CROI
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/01/1992
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 25/01/1992.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/09/1962
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : GAZETTE DU NORD DU 1/9/62 MODIFICATION DU 11/1/1988 : FIN D'EXPLOI TAITON DU FONDS EN QUALITE DE LOCATAIRE-GERANT ET EXPLOITA- TION DIRECTE PAR SUITE D'ACQUISITON AU M ONTANT EVALUE A 30.000F A DATER DU 1/11/1987. PREC EDENT PROPRIETAIRE : DEMEESTERE JEAN MODIFICATION D'OFFICE DU 22/9/19993 : CE JOUR DECLARATION DE CE SSATION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
ME DUQUESNOY VOUS INFORME CLOTURE LE 28,6,94
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).