Entreprise : SA IMPRIMERIE GEORGES FRERE - SIREN 885 480 269
Identité
Dénomination
SA IMPRIMERIE GEORGES FRERE
SIREN (siège)
885 480 269
Date d'immatriculation au RNE
28/06/1954
Date de fin de la personne morale
27/06/2029
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
2376000 EUR
Adresse du siège
RUE DE RECKEM 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE TG NORD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DERACOURT BRUNO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Nom, Prénom(s)
SAMSEL SEVERINE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Phalempin
Dénomination
AUDIT ET COMMISSARIAT AINE ET DELDIQUE ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/04/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1939
Siret
88548026900046
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Imprimerie
Adresse
RUE rue de Reckem ZI de Tourcoing Nord
59960 , Neuville-en-Ferrain - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE TG NORD
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
88548026900020
Code APE
222C
Adresse
9 AV DE LA PTE D ASNIERES
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
14/04/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 14/04/2011 prononçant la liquidation judic iaire. Liquidateur : Selarl DUQUESNOY et associés prise en la personne de Me DEPREUX Sébastien 21 ré sidence Flandres 59170 Croix et mettant fin à la m ission d'administrateur de Me MERCIER Jean-Luc et maintenant M PETITBERGHIEN Marc-André dans ses fon ctions de Juge-Commissaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/03/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 21/03/2011 ouvrant une procédure de redres sement judiciaire et fixant la fin de la période d 'observation au 21/09/2011. Cessation des paiement s en date du 15/03/2011. Juge Commissaire : Mr Mar c-André PETITBERGHIEN Mandataire de Justice : : Se larl DUQUESNOY et associés prise en la personne de Me DEPREUX Sébastien 21 résidence Flandres 59170 Croix Administrateur : Me MERCIER Jean-Luc 4 avenu e de Flandre 59700 Marcq-en-Baroeul avec mission d 'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et nommant Mr TIBERGHIEN Claude juge commissaire suppléant pour l'arrete de l'état des créances salariales
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/06/1954
Description
Historique : ANNONCES LEGALES : LE NORD TEXTILE DU 5 5 1939 7-4-1986 : MISE EN HARMONIE DES STATUTS SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24-7-1966 PARIS 17 - 9 RUE DE LA PORTE D'ASNIERES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).