Entreprise : DPS - SIREN 879 136 828
Identité
Dénomination
DPS
SIREN (siège)
879 136 828
Date d'immatriculation au RNE
21/11/2019
Début d’activité
19/11/2019
Date de fin de la personne morale
20/11/2118
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2020
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Activité de commerce de gros de fruits et légumes et tous produits du sol en France et dans tous pays
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
MIN ST AUGUSTIN 06000 NICE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PAL 14 B
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALBIN ARNAUD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
Nice
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/11/2019
Siret
87913682800024
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activité de commerce de gros de fruits et légumes et tous produits du sol en France et dans tous pays
Adresse
MIN ST AUGUSTIN
06000 , NICE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PAL 14 B
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/11/2019
Siret
87913682800016
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Adresse
83 AV DE GAIRAUT
06100 , NICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19907
Date d'ajout
28/07/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice prononce en date du 28/07/2022, la liquidation judiciaire sous le numéro 2022J00298, date de cessation des paiements le 20/07/2022, désigne liquidateur SELARL Pellier -Les Mandataires représentée par Me Marie-Sophie Pellier 41 Boulevard Carabacel 06000 Nice, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/11/2019
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).