Entreprise : JCBPAPILLES - SIREN 878 635 440
Identité
Dénomination
JCBPAPILLES
SIREN (siège)
878 635 440
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2019
Début d’activité
15/04/2020
Date de fin de la personne morale
30/10/2118
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2020
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Commerce de détail alimentaire, épicerie fine, alcools et petits cadeaux
Code APE
4711B - Commerce d'alimentation générale
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
608 AV DE L'UNIVERSITE 83160 LA VALETTE-DU-VAR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAYE CELINE , PAULINE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
La Valette-du-Var
Nom, Prénom(s)
ROVERE JEROME
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
La Valette-du-Var
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/04/2020
Siret
87863544000026
Enseigne
GEKKO GOURMET
Code APE
4711B - Commerce d'alimentation générale
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de détail alimentaire, épicerie fine, alcools et petits cadeaux
Adresse
608 AV DE L'UNIVERSITE
83160 , LA VALETTE-DU-VAR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/10/2019
Siret
87863544000018
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
229 RUE CURET BAS
83140 , SIX-FOURS-LES-PLAGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR HAYE ERIC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/009005
Date d'ajout
27/03/2024
Description
Par ordonnance en date du 26/03/2024, le Président du Tribunal de Commerce de Toulon a nommé liquidateur judiciaire : SELARL ML Associés prise en la personne de Maître Nicolas MALRIC 59 Avenue Maréchal Foch 83000 TOULON.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/019758
Date d'ajout
01/08/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 01/08/2023 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : SCP BR Associés prise en la personne de Me Nicolas MALRIC 59 avenue Maréchal Foch 83000 Toulon. Date de cessation des paiements : 01/07/2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).