Entreprise : BEAM - SIREN 878 404 318
Identité
(Entreprise radiée le 18/02/2021)
Dénomination
BEAM
SIREN (siège)
878 404 318
Date d'immatriculation au RNE
24/10/2019
Date de fin de la personne morale
23/10/2118
Forme juridique
SCP d'avocats
Capital social
73440 EUR
Adresse du siège
35 B AV VICTOR HUGO 13080 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEGENEVE JULIE , PAULINE , SANDRA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Lyon 4e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
GSELL SOPHIE , MARIE , LOUISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
HANACHOWICZ LIONEL , ANTOINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Charbonnières-les-Bains
Nom, Prénom(s)
COCHET JEROME , ALAIN , FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
Nom, Prénom(s)
HANACHOWICZ REMI , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Nom, Prénom(s)
MONFREDO CLYVE , DAVY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Lambesc
Nom, Prénom(s)
PHILIPPE BENOIT , MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Meyrargues
Nom, Prénom(s)
PIC MARYLINE , GENEVIEVE , BERTHE
Nom d'usage
DEHONGHER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1984
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
WELLER LIONEL , MAX , HENRI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Venelles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2019
Siret
87840431800015
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
9 BD FRANCOIS ET EMILE ZOLA
13080 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/2019
Siret
87840431800031
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
exercice en commun de la profession d'avocat
Adresse
35 B AV VICTOR HUGO
13080 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2019
Siret
87840431800023
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice en commun de la profession d'avocat.
Adresse
1 QUAI JULES COURMONT
69002 , LYON 2EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4049
Date d'ajout
16/02/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à SCP O.RENAULT & ASSOCIES, SCP D'Avocats sise 143 bld Haussmann 75008 Paris, 447 687 120 RCS PARIS dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/12/2020
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).