Entreprise : L'OASIS - SIREN 878 242 817
Identité
(Entreprise radiée le 25/01/2021)
Dénomination
L'OASIS
SIREN (siège)
878 242 817
Date d'immatriculation au RNE
23/10/2019
Date de fin de la personne morale
22/10/2118
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
25 RUE OTHON PISOT 67210 OBERNAI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BREINING HELENE , CLARA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1990
Commune de résidence
Strasbourg
Nom, Prénom(s)
CAROFF-GAONAC'H DANIEL , FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Obernai
Nom, Prénom(s)
TILLOCHER MARC , JACQUES , MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Strasbourg
Nom, Prénom(s)
MEYER SANDRA , CAROLINE
Nom d'usage
VOSS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Strasbourg
Nom, Prénom(s)
FATUS MARIE , AMELIE , ANNE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1989
Commune de résidence
Gertwiller
Nom, Prénom(s)
HESS THOMAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1988
Commune de résidence
Bischoffsheim
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2019
Siret
87824281700012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l'acquisition, l'administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
25 RUE 25 rue Othon Pisot
67210 , Obernai - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
237
Date d'ajout
25/01/2021
Description
Radiation du RCS le 25/01/2021 avec effet au 15/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4600
Date d'ajout
23/11/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/05/2020 Liquidateur : CAROFF-GAONAC'H Daniel, FrançoisFATUS Marie, Amélie, AnneHESS ThomasVOSS Sandra, Caroline Le siège de la liquidation est fixé à : 25 rue Othon Pisot 67210 Obernai Journal d'annonces légales : L'est Agricole et Viticole en date du 10/07/2020 Mise en sommeil de la société à compter du 31/05/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).