Entreprise : MICHARD - SIREN 877 180 257
Identité
Dénomination
MICHARD
SIREN (siège)
877 180 257
Date d'immatriculation au RNE
23/04/1971
Début d’activité
01/04/1971
Date de fin de la personne morale
22/04/2115
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Fourniture générale pour boulangeries et pâtisseries (commerce de gros)
Code APE
4636Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie
Capital social
154256 EUR
Adresse du siège
ZONE ATLANTHEIX 56450 THEIX-NOYALO FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 90025
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
FID'OUEST AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Auray
Dénomination
SOFIMIC
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1971
Siret
87718025700033
Code APE
4636Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fourniture générale pour boulangeries et pâtisseries (commerce de gros)
Adresse
ZONE ATLANTHEIX
56450 , THEIX-NOYALO - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 90025
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4914
Date d'ajout
10/07/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 06/07/2020 : Partant : LE DILY YANN, Commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5173
Date d'ajout
21/06/2019
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 09/07/2018
Numéro d'observation
383
Date d'ajout
20/01/2017
Description
Prorogation de durée de la personne morale à compter du 06/12/2016 L'assemblée générale du 06/12/2016 a décidé la prorogation anticipée de la société pour une période de 99 années commençant à courir à cette date, soit jusqu'au 05/12/2115 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 06/12/2016 : Ancien commissaire aux comptes suppléant : Gilles LE CORRE Nouveau commissaire aux comptes suppléant : LE DILY Yann
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).