Entreprise : SOCIETE DE VENTE DE SABLES ET D'AGREGATS - SIREN 870 600 012
Identité
Dénomination
SOCIETE DE VENTE DE SABLES ET D'AGREGATS
Sigle
SVA
SIREN (siège)
870 600 012
Date d'immatriculation au RNE
25/02/1970
Date de fin de la personne morale
24/02/2050
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
194799.35 EUR
Adresse du siège
ZNE INDUS DU ROHU 56600 LANESTER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 52
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE SOUSA REIS MANUEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1940
Commune de résidence
Paris 15
Dénomination
COMPT. ATL. DONGEOIS DISTR. APPROVISION. EN CONSTRUCTIONS-CADDAC
Qualité
Membre
Commune de résidence
Donges
Dénomination
CETRA GRANULATS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Donges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/08/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/02/1970
Siret
87060001200021
Enseigne
S.V.A.
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat et vente de matériaux de construction surtout sables et agrégats réalisation de centres de distribution de ces matériaux, transformation des produits, transport, terrassement, location de matériel de transports et de travaux publics.
Adresse
Z I. du Rohu
56600 , Lanester - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 52
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/07/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
87060001200039
Enseigne
SVA
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
PENNALEN-NIZON
29930 , PONT-AVEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8682
Date d'ajout
29/08/2018
Description
Radiation du RCS le 29/08/2018 avec effet au 30/08/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3485
Date d'ajout
11/05/2015
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 23/01/2015. Liquidateur : DE SOUSA REIS Manuel, ancien gérant, demeurant 2-4 rue de Brancion 75015 Paris. Le siège de la liquidation est fixé à Z I. du Rohu 56600 Lanester.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 277 800.00 FRF nouveau montant : 194 799.35 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).