Entreprise : DESVINSAVOUS - SIREN 851 903 096
Identité
Dénomination
DESVINSAVOUS
SIREN (siège)
851 903 096
Date d'immatriculation au RNE
26/06/2019
Début d’activité
14/06/2019
Date de fin de la personne morale
25/06/2118
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2020
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Une brasserie, un bar à vin, un caviste, la vente à emporter.
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
35000 EUR
Adresse du siège
223 RUE SAINT-MARTIN 75003 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Richard CORENTIN , ETIENNE , PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Commune de résidence
Ivry Sur Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/06/2019
Siret
85190309600010
Nom commercial
DESVINSAVOUS
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Une brasserie, un bar à vin, un caviste, la vente à emporter. La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
Adresse
223 RUE SAINT-MARTIN
75003 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2019B1726313
Date d'ajout
19/04/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 19/04/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2019B1726310
Date d'ajout
22/09/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 22/09/2021 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
2019B172638
Date d'ajout
20/01/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 20/01/2021, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202100138, date de cessation des paiements le 07/01/2021, et a désigné M. Philippe Charpy : Juge Commissaire, liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Pablo Castanon 5 rue de Palestro 75002 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).