Entreprise : RMS PLUS - SIREN 850 411 778
Identité
Dénomination
RMS PLUS
SIREN (siège)
850 411 778
Date d'immatriculation au RNE
02/05/2019
Début d’activité
15/04/2019
Date de fin de la personne morale
01/05/2118
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2019
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Commerce de gros de tous produits intermédiaires destinés aux professionnels des métiers de bouche
Code APE
4676Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
5 RUE DE L'AUBRAC MIN 94150 RUNGIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EL KHOUMSI SAMIR
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Saint-Germain-de-la-Grange
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/04/2019
Siret
85041177800010
Code APE
4676Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de gros de tous produits intermédiaires destinés aux professionnels des métiers de bouche.
Adresse
5 RUE DE L'AUBRAC MIN
94150 , RUNGIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
35863
Date d'ajout
26/06/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 26/06/2024 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2023J00972 désigne liquidateur SELARL S21y prise en la personne de Me Sophie Tcherniavsky 9 Rue des Champs Corbilly 94700 Maisons-Alfort, met fin à la mission de l'administrateur Ajassocies prise en la personne de Me Nicolas Deshayes 4 Rue Gabriel Peri 94000 CRETEIL
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
67485
Date d'ajout
20/12/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil, prononce en date du 20/12/2023, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2023J00972, date de cessation des paiements le 30/06/2022 désigne Administrateur SELARL Ajassocies prise en la personne de Me Nicolas Deshayes 4 Rue Gabriel Peri 94000 Créteil Mandataire judiciaire SELARL S21y prise en la personne de Maître Sophie Tcherniavsky 9 Rue des Champs Corbilly 94700 Maisons-Alfort, et ouvre une période d'observation expirant le 20/06/2024 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).