Entreprise : NIMES AUTOCARS MOBILITES - SIREN 844 683 037
Identité
(Entreprise radiée le 20/09/2023)
Dénomination
NIMES AUTOCARS MOBILITES
SIREN (siège)
844 683 037
Date d'immatriculation au RNE
17/12/2018
Date de fin de la personne morale
16/12/2117
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2019
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
1873 CHE DU MAS DE CHEYLON 30900 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CACHON DAMIEN , ROLAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Saint-Julien-les-Rosiers
Nom, Prénom(s)
LAFONT JEAN-CHRISTOPHE , SYLVAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Rousson
Nom, Prénom(s)
FORT JEAN-MICHEL , EMILE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Anduze
Nom, Prénom(s)
BANAL JEROME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Lédignan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/11/2018
Siret
84468303700015
Code APE
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Activité principale
Transports routiers réguliers de voyageurs
Adresse
825 RUE BACCHUS
30000 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/07/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/01/2019
Siret
84468303700023
Code APE
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports publics de voyageurs, lignes régulières, ramassage scolaire, excursions, location de véhicules de transports publics de voyageurs. Et plus généralement toutes activités commerciales, ainsi l'ouverture en tous lieux de dépôts, agences et succursales ; la prise à bail de tous immeubles, l'acquisition de tous droits et licences, concessions, dépôts, marques de fabrique et autres ; et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières, immobilières et autres pouvant se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie, aux objets ci-dessus spécifiés et à tous autres objets similaires ou connexes et toutes opérations pouvant faciliter le développement et l'extension de la société. Ce, par tous moyens, notamment par voie de création de société nouvelle, d'apport, fusion, société en participation ou groupement d'intérêt économique.
Adresse
1873 CHE 1873 Chemin du Mas de Cheylon
30900 , Nîmes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/002786
Date d'ajout
21/01/2021
Description
Modification relative aux dirigeants CACHON Damien Roland nom d'usage : CACHON Damien devient gérant LAFONT Jean-Christophe Sylvain nom d'usage : LAFONT Jean-Christophe devient gérant BANAL Jérôme nom d'usage : BANAL Jérôme devient gérant à compter du 09/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/019478
Date d'ajout
17/12/2018
Description
Immatriculation principale avec dépôts des actes constitutifs d'une personne morale : Siège social : 825 Rue Bacchus 30000 NIMES Etablissement principal : 825 Rue Bacchus 30000 NIMES à compter du 06/11/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).