Entreprise : SISA DU VALGODEMARD - SIREN 843 151 192
Identité
Dénomination
SISA DU VALGODEMARD
SIREN (siège)
843 151 192
Date d'immatriculation au RNE
16/10/2018
Début d’activité
14/09/2018
Date de fin de la personne morale
15/10/2117
Forme juridique
Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires
Activités principales de l’objet social
Exercice en commun d'activités de coordination et d'éducation thérapeutiques de coopération entre les professionnels de santé, la mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chacun des associés.
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Capital social
170 EUR
Adresse du siège
97 RUE DU PONT DES RICHARDS 05800 SAINT-FIRMIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MSP DU VALGAUDEMAR LA FOUGEROUSE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VARIER SOLENE , MARION , MARINE
Nom d'usage
VARIER DELETRAZ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Corps
Nom, Prénom(s)
NAGHIBI SEYED , KARIM , NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Corps
Nom, Prénom(s)
LY ANNE , SORYA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1985
Commune de résidence
Laye
Nom, Prénom(s)
CONSEIL MANON , SANDRA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1997
Commune de résidence
Saint-Firmin
Nom, Prénom(s)
GALLION GREGORY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1985
Commune de résidence
Corps
Nom, Prénom(s)
PAUMONT CRAUSSE TIPHANIE , MARIE , JULIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1987
Commune de résidence
Aubessagne
Nom, Prénom(s)
FAUCHER VALERIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
La Bâtie-Montsaléon
Nom, Prénom(s)
PEETERS XAVIER , JACQUES , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Saint-Jean-Saint-Nicolas
Nom, Prénom(s)
MEYNAUD JEAN-LUC , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
CARTIER NATHALIE , ELIANE , ANDREE
Nom d'usage
BERTRAND POMMIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Saint-Bonnet-en-Champsaur
Nom, Prénom(s)
MEUNIER NATHALIE , COLETTE , HELENE
Nom d'usage
TOURRES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
DANIEL VERONIQUE , FRANCOISE , MONIQUE
Nom d'usage
DANIEL VIGNEAUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Commune de résidence
Saint-Firmin
Nom, Prénom(s)
PACZKOWSKI ANNE , FRANCOISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Aubessagne
Nom, Prénom(s)
PARA MYLENE , JOANNE
Nom d'usage
PARA DOUCELANCE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1988
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
DOUCELANCE BENJAMIN , GEORGES , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1989
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
MASSIN GUILLAUME , ANDRE , JEAN-BAPTISTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Corps
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/09/2018
Siret
84315119200013
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice en commun d'activités de coordination et d'éducation thérapeutiques.
Adresse
97 RUE DU PONT DES RICHARDS
05800 , SAINT-FIRMIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MSP DU VALGAUDEMAR LA FOUGEROUSE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/001222
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 110 EUROS Nouveau capital : 130 EUROS à compter du 02/01/2020
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).