Entreprise : IZYHEALTH - SIREN 842 706 376
Identité
(Entreprise radiée le 08/06/2020)
Dénomination
IZYHEALTH
SIREN (siège)
842 706 376
Date d'immatriculation au RNE
15/10/2018
Date de fin de la personne morale
14/10/2117
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
31 B RUE DES LONGS PRES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WEIL FRANCOIS-OLIVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/11/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/09/2018
Siret
84270637600014
Code APE
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Adresse
137 RUE DE JAVEL
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/09/2018
Siret
84270637600022
Code APE
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le commerce en gros et de détails de produits et de matériel médical, pharmaceutique et paramédical, l'achat et la vente en gros et détails de produits destinés aux professionnels, toutes prestations de services aux entreprises
Adresse
31 B RUE 31 Bis Rue des Longs Prés
92100 , Boulogne-Billancourt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26848
Date d'ajout
08/06/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/06/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : WEIL François-Olivier, siège de la liquidation : 31 Bis Rue des Longs Prés 92100 Boulogne-Billancourt, parution de la publicité légale : L'Itinérant en date du 11/06/2020
Numéro d'observation
26805
Date d'ajout
08/06/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2019 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
2018B250325
Date d'ajout
28/11/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2018B10589
Numéro d'observation
88559
Date d'ajout
20/11/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).