Entreprise : MULTISTORE - SIREN 841 203 565
Identité
Dénomination
MULTISTORE
SIREN (siège)
841 203 565
Date d'immatriculation au RNE
22/10/2018
Début d’activité
19/07/2018
Date de fin de la personne morale
21/10/2117
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2019
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
La société a pour objet, en France comme à l'étranger : Commerce de détail de téléphonie mobile et d'accessoires mobiles, informatique et multimédia. Achat revente divers.
Code APE
4742Z - Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
53 VOIE COMMUNALE ANCIENNE RN3 CONDE 97432 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ABLANCOURT LOIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1988
Commune de résidence
Saint-Pierre
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
19/07/2018
Siret
84120356500020
Nom commercial
MULTISTORE
Enseigne
MULTISTORE
Code APE
4742Z - Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de détail de téléphonie mobile et d'accessoires mobiles, informatique et multimédia. Achat revente divers.
Adresse
231 RUE LAMBERT
97450 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
84120356500012
Nom commercial
MULTISTORE
Enseigne
MULTISTORE
Adresse
53 VOIE COMMUNALE ANCIENNE RN3 CONDE
97432 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
14/09/2022
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 13/09/2022 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 10/08/2022, désignant en qualité de liquidateur SELAS EGIDE prise en la personne de Me HOAREAU Stéphane Résidence Vetyver 23 rue Tourette 97400 Saint-Denis,.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
19/03/2021
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-11-2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).