Entreprise : OSALIE HOLDING - SIREN 835 121 237
Identité
Dénomination
OSALIE HOLDING
SIREN (siège)
835 121 237
Date d'immatriculation au RNE
21/02/2018
Date de fin de la personne morale
20/02/2117
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2019
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'ACQUISITION, L'ADMINISTRATION, LA LOCATION ET EVENTUELLEMENT LA VENTE DE TOUS TITRES PARTS SOCIALES ACTIONS OU VALEURS MOBILIERES DE SOCIETES NON COTEES
Capital social
2241000 EUR
Adresse du siège
MORNE PITAULT 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
682 IMP TIRNAN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEREZ LAURENCE , STEPHANIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Le Lamentin
Nom, Prénom(s)
LABERGE MARTIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Le Lamentin
Établissements
Cet établissement a été fermé le 16/11/2020
Type d'établissement
Principal fermé
Siret
83512123700019
Nom commercial
OSALIE HOLDING
Adresse
RTE Route de Besson
97139 , Les Abymes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Angle rue Basile Calixte
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/01/2018
Siret
83512123700027
Nom commercial
OSALIE HOLDING
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION, L'ADMINISTRATION, LA LOCATION ET EVENTUELLEMENT LA VENTE DE TOUS TITRES PARTS SOCIALES ACTIONS OU VALEURS MOBILIERES DE SOCIETES NON COTEES
Adresse
MORNE PITAULT
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
682 IMP TIRNAN
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
09/10/2023
Siret
83512123700035
Nom commercial
OSALIE HOLDING
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION, L'ADMINISTRATION, LA LOCATION ET EVENTUELLEMENT LA VENTE DE TOUS TITRES PARTS SOCIALES ACTIONS OU VALEURS MOBILIERES DE SOCIETES NON COTEES
Adresse
MBE 260, 18 ISOLE NORBERT - ZONE DE LA LAUGIER
97215 , Rivière-Salée - FRANCE
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
07/12/2022
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 03-02-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/12/2020
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).