Entreprise : NORMAG - SIREN 832 848 824
Identité
Dénomination
NORMAG
SIREN (siège)
832 848 824
Date d'immatriculation au RNE
25/10/2017
Début d’activité
20/09/2017
Date de fin de la personne morale
24/10/2116
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2018
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Toutes prestations de services concourant à la commercialisation de tous articles et produits permettant la gestion commerciale de grandes surfaces
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
332 RUE ROLAND GARROS 76210 BOLBEC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVASSEUR MATTHIEU , VINCENT , ALLAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1992
Commune de résidence
Montivilliers
Nom, Prénom(s)
NIASS POULO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1985
Commune de résidence
Bolbec
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
20/09/2017
Siret
83284882400021
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Origine du fonds
Gérance - Mandat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes prestations de services concourant à la commercialisation de tous articles et produits permettant la gestion commerciale de grandes surfaces
Adresse
RUE DES CASTORS
76290 , MONTIVILLIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE LA LEZARDE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
83284882400039
Adresse
332 RUE ROLAND GARROS
76210 , BOLBEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2017
Siret
83284882400013
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
7 RUE ALBERT MARIE ANTHIAUME
76620 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/001554
Date d'ajout
17/02/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce du Havre en date du 17/02/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/001386
Date d'ajout
14/02/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Havre en date du 11/02/2022 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : Maître BEATRICE PASCUAL 6 rue Dupleix 76600 Le Havre. Date de cessation des paiements : 10/11/2021
Numéro d'observation
F22/001321
Date d'ajout
11/02/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Havre en date du 11/02/2022 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : Maître BEATRICE PASCUAL 6 rue Dupleix 76600 Le Havre . Date de cessation des paiements : 10/11/2021
Numéro d'observation
F18/000405
Date d'ajout
22/01/2018
Description
Transfert du siège social à compter du 01/11/2017 : Ancienne adresse : 7 rue Albert Marie Anthiaume 76620 Le Havre Nouvelle adresse : 332 rue Rolland Garros 76210 Bolbec - Actes déposés le 22/01/2018 Les Informations Dieppoises du 17/11/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).