Entreprise : FIDES 27 - SIREN 832 022 412
Identité
(Entreprise radiée le 28/12/2023)
Dénomination
FIDES 27
SIREN (siège)
832 022 412
Date d'immatriculation au RNE
04/10/2017
Début d’activité
11/09/2017
Date de cessation d'activité
28/12/2023
Date de fin de la personne morale
01/03/2024
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2018
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activités principales de l’objet social
Investissements destinés à la location simple de longue durée de matériels et de biens d'équipements professionnels.
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
ZI LA LEZARDE 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VOIE N 1 IMMEUBLE LES FLAMBOYANTS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BILLOUE BENJAMIN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1989
Commune de résidence
PARIS 6E ARRONDISSEMENT
Nom, Prénom(s)
DEBRAY JEREMY
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Coye-la-Forêt
Nom, Prénom(s)
GLEVAREC YVAN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Coye La Forêt
Nom, Prénom(s)
KAMMERER BENJAMIN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1979
Commune de résidence
Saint-Avold
Nom, Prénom(s)
KELLER MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
WOUSTVILLER
Nom, Prénom(s)
KLEIN MICKAEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
La Boissière de Montaigu
Nom, Prénom(s)
THISSE JEROME
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
PARIS 15E ARRONDISSEMENT
Nom, Prénom(s)
WACK AURELIEN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Etzling
Dénomination
SOCREAG
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
LE LAMENTIN
Nom, Prénom(s)
DORN OLIVIER , JOSEPH , CYRILLE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Fort-de-France
Établissements
Cet établissement a été fermé le 28/12/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/09/2017
Siret
83202241200015
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Investissements destinés à la location simple de longue durée de matériels et de biens d'équipements professionnels.
Adresse
ZI LA LEZARDE
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VOIE N 1 IMMEUBLE LES FLAMBOYANTS
Données issues de la reprise des données
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).