Entreprise : AEC - SIREN 831 000 906
Identité
Dénomination
AEC
SIREN (siège)
831 000 906
Date d'immatriculation au RNE
20/07/2017
Date de fin de la personne morale
19/07/2116
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
37 RUE DE LA PREVOYANCE 94300 VINCENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CABON EMMANUEL , VINCENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/12/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/07/2017
Siret
83100090600022
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Amiante expertises et conseils assistance a maîtrise d'ouvrage amiante diagnostics immobiliers amiante et plomb avant location amiante et plomb avant vente amiante et plomb avant travaux amiante et plomb avant démolition
Adresse
37 RUE DE LA PREVOYANCE
94300 , VINCENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/09/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/07/2017
Siret
83100090600014
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
9 VLA MARCELLA
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29231
Date d'ajout
30/05/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Créteil le 30/05/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
64345
Date d'ajout
07/12/2023
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
55396
Date d'ajout
01/10/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Créteil par suite de transfert du siège social à compter du 15/09/2020 du 9 Villa Marcela 92600 Asnières-sur-Seine au 37 Rue de la Prévoyance 94300 Vincennes Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 15/09/2020 Ancienne valeur : 9 Villa Marcela 92600 Asnières-sur-Seine Nouvelle valeur : 37 Rue de la Prévoyance 94300 Vincennes Société réduite à un associé unique à compter du 15/09/2020 Société par actions simplifiée (SAS) Société par actions simplifiée (SAS) (société à associé unique )
Numéro d'observation
13715
Date d'ajout
20/07/2017
Description
En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité de diagnostiqueur immobilier est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce justificative doit être fournie au Greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.
Numéro d'observation
32411
Date d'ajout
20/07/2017
Description
En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité de diagnostiqueur immobilier est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce justificative doit être fournie au Greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).