Entreprise : SCI DU HANGAR A GRAIN - SIREN 829 019 066
Identité
Dénomination
SCI DU HANGAR A GRAIN
SIREN (siège)
829 019 066
Date d'immatriculation au RNE
26/04/2017
Début d’activité
20/03/2017
Date de fin de la personne morale
25/04/2116
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, administration et gestion de tous biens et droits immobiliers.
Code APE
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Capital social
210000 EUR
Adresse du siège
23 RUE DE PORT NABAT 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELLANGER MARIE-LAURE , SUZANNE , GERMAINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Paris 10
Nom, Prénom(s)
BUFFET CHLOE , EMMANUELLE
Nom d'usage
ROTHMAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Nom, Prénom(s)
BUFFET PIERRE , HARRY , BENJAMIN , NILS , ALEXANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1992
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
BUFFET MARION , LAURENCE , NICOLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1981
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
BUFFET JULIE , LEA , NOEMIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Pluneret
Nom, Prénom(s)
BUFFET FABIENNE , ANNIE , GERMAINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
BUFFET MARTIN , HENRI , CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1994
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
BUFFET ROMANE , GERMAINE , MADELEINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/2002
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
LESAULNIER MARIE-CAMILLE , CANELLE , GEORGIA , LOUISIANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1991
Commune de résidence
L'huisserie
Nom, Prénom(s)
PANCHEVRE CLAUDINE , GISELE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
PEIGNER ANNIE , MARIE , MADELEINE , ANDREE
Nom d'usage
BUFFET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Vannes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/03/2017
Siret
82901906600010
Code APE
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Support de patrimoine familial immobilier sans activité de location. Activité immobilière.
Adresse
23 RUE DE PORT NABAT
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5833
Date d'ajout
01/10/2018
Description
Augmentation de capital à compter du 29/09/2017 Ancien : 120000 EUR Nouveau : 210000 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).