Entreprise : PERNEFER HOLDING - SIREN 828 678 649
Identité
Dénomination
PERNEFER HOLDING
SIREN (siège)
828 678 649
Date d'immatriculation au RNE
25/10/2017
Début d’activité
23/03/2017
Date de fin de la personne morale
24/10/2116
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
4051289 EUR
Adresse du siège
12 RUE SARAH BERNHARDT 92600 ASNIERES-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
12 A 16
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PINTO CARMEN
Nom d'usage
GONCALVES DE OLIVEIRA
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Mitry-Mory
Nom, Prénom(s)
ZANIOL OLIVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Jouy-en-Josas
Nom, Prénom(s)
MOATTI OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
MAUHOURAT MATHIEU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Paris 10e Arrondissement
Dénomination
DILIGENTIA AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lille
Dénomination
ERNST & YOUNG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
ABENEX CAPITAL
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/03/2017
Siret
82867864900033
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
holding
Autres Activités
holding
Adresse
12 RUE SARAH BERNHARDT
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
12 A 16
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/09/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/03/2017
Siret
82867864900017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
9 AV MATIGNON
75008 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C O ABENEX CAPITAL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/03/2017
Siret
82867864900025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
20 BD DE LA MUETTE
95140 , GARGES-LES-GONESSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13557
Date d'ajout
12/02/2024
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 24/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20653
Date d'ajout
14/08/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Nanterre par suite de transfert du siège social à compter du 01/08/2020 du 20 Boulevard de la Muette 95140 Garges-lès-Gonesse au 12 à 16 rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières-sur-Seine Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 01/08/2020 Ancienne valeur : 20 Boulevard de la Muette 95140 Garges-lès-Gonesse Nouvelle valeur : 12 à 16 rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières-sur-Seine
Numéro d'observation
2017B0778022
Date d'ajout
26/10/2017
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Pontoise SOUS LE NUMERO 2017B4682
Numéro d'observation
44035
Date d'ajout
25/10/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).