Entreprise : SPORT CONSEIL & MANAGEMENT - SIREN 828 651 448
Identité
(Entreprise radiée le 07/04/2022)
Dénomination
SPORT CONSEIL & MANAGEMENT
SIREN (siège)
828 651 448
Date d'immatriculation au RNE
30/03/2017
Date de fin de la personne morale
29/03/2116
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2018
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
9 RTE DE PIETAT 64110 UZOS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAPORTE-FRAY BERNARD , EDMOND , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Gelos
Nom, Prénom(s)
LOPEZ JOEL , MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Pau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2017
Siret
82865144800015
Nom commercial
SPORT CONSEIL & MANAGEMENT
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Activité principale
Activités des agences de publicité
Adresse
27 T AV DES PYRENEES
64320 , BIZANOS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2017
Siret
82865144800023
Nom commercial
SPORT CONSEIL & MANAGEMENT
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes activités de prospection, conseil, assistance, développement dans les domaines du sport et toutes prestations liées à ces activités en matière commerciale événementielle, de marketing et management.
Adresse
9 RTE 9 route de Piétat
64110 , Uzos - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4392
Date d'ajout
07/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 28/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/10/2021
Description
Dissolution à compter du 18/10/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 18/10/2021, liquidateur : LAPORTE-FRAY Bernard Edmond André, siège de la liquidation : 7 Avenue Pasteur 64110 Gelos, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches paru le 27/10/2021
Numéro d'observation
12337
Date d'ajout
20/10/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 18/10/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
8472
Date d'ajout
31/10/2019
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 23/09/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).