Entreprise : TALDIS - SIREN 828 473 835
Identité
(Entreprise radiée le 24/12/2023)
Dénomination
TALDIS
SIREN (siège)
828 473 835
Date d'immatriculation au RNE
21/03/2017
Début d’activité
16/02/2017
Date de cessation d'activité
24/12/2023
Date de fin de la personne morale
20/03/2116
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2017
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Activités principales de l’objet social
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport de tous immeubles et la construction sur ceux-ci de tous biens de toutes destinations, la vente en totalité ou par lots de ces biens, à terme, en état futur d'achèvement ou après achèvement. Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d'en favoriser le développement. Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère civil de la société. 2/ Le commerce de tous produits et articles, ainsi que la prestation de tous services se rapportant, actuellement ou dans l'avenir, à l'exploitation d'un supermarché ou d'un hypermarché. Il en est ainsi notamment sans que cette liste soit exhaustive : commerce de tous produits alimentaires, de tous produits liés à une marque ou un concept tels que parfumerie, parapharmacie, optique, produits culturels, meubles, commerces de bijoux, pierres précieuses, métaux précieux, (en toute matière, principalement or, argent, platine,...), centre-auto, bricolage, presse, jeux, photos, fleurs, boulangerie, jardinage, la location de biens et matériels en tous genres, la location en galerie marchande d'emplacement pour tous commerces. L'utilisation de distributeurs automatiques pout tous objets. L'utilisation de tous moyens de vente électronique. L'exploitation d'une cafétéria ou la restauration - bar avec licence IV sous toutes ses formes. La vente de produits pétroliers et autres par distributeurs ou de toute autre manière. Prise de participation dans toute société organisant soit directement, soit par intermédiaire, des voyages ou des séjours individuels ou collectifs ou vente des produits de cette activité et toutes prestations se rapportant directement ou indirectement. Et d'une manière générale, toute affaire concernant des produits pouvant être vendus dans les magasins à succursales multiples et dans les supermarchés ou similaires. La création, l'acquisition et l'exploitation de tous autres fonds et établissements de même nature. Et toutes opérations immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus, que ce soit par acquisition, par location, par prise de participation dans une société. Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement. La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
Avenue François Mitterrand Olonne-Sur-Mer 85340 Les Sables-d'Olonne FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUEGAN PALVADEAU EMMANUEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Les Sables-d'Olonne
Dénomination
CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Orvault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/02/2017
Siret
82847383500019
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Nature de l'établissement
Artisanale règlementée
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport de tous immeubles et la construction sur ceux-ci de tous biens de toutes destinations la vente en totalité ou par lots de ces biens, à terme, en été futur d'achèvement ou après achèvement. Le commerce de tous produits et articles, ainsi que la prestation de tous services se rapportant, actuellement ou dans l'avenir, à l'exploitation d'un supermarché ou d'un hypermarché.
Adresse
Avenue François Mitterrand Olonne-Sur-Mer
85340 , Les Sables-d'Olonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).