Entreprise : SAS RUOMS & ALIMENTATION - SIREN 828 421 057
Identité
(Entreprise radiée le 22/06/2023)
Dénomination
SAS RUOMS & ALIMENTATION
SIREN (siège)
828 421 057
Date d'immatriculation au RNE
20/03/2017
Date de fin de la personne morale
19/03/2116
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
1 CRS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALLIER DAMIEN , ROGER , LOUIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Lagorce
Nom, Prénom(s)
BESSE FRANCOIS , ROLAND
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Veauche
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2017
Siret
82842105700013
Nom commercial
SAS RUOMS ALIMENTATION ET COMPAGNIE
Enseigne
VIVAL
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
12 BD PESCHAIRE ALIZON
07150 , VALLON PONT D'ARC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/05/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/06/2020
Siret
82842105700021
Nom commercial
SAS RUOMS ALIMENTATION ET COMPAGNIE
Enseigne
VITAL
Code APE
4711B - Commerce d'alimentation générale
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Alimentation générale, vente de tous produits alimentaires et non alimentaires, vente ambulante, livraison à domicile et toutes autres activités faisant habituellement l'objet de ce commerce
Adresse
1 CRS 1 Cours Antoine Guichard
42008 , Saint-Étienne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15479
Date d'ajout
06/12/2021
Description
Radiation du RCS d'Aubenas le 01/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/009436
Date d'ajout
11/05/2021
Description
Par arrêt du 07/04/2021 la Cour d'Appel de Nîmes a infirmé le jugement de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce d' Aubenas en date du 07/07/2020 en toutes ses dispositions et statué à nouveau , et a dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS RUOMS & ALIMENTATION.
Numéro d'observation
F21/005241
Date d'ajout
16/03/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 09/03/2021 décidant de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
F20/013186
Date d'ajout
18/09/2020
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 29/01/2019
Numéro d'observation
F20/013188
Date d'ajout
18/09/2020
Description
La Cour d'Appel de Nîmes par arrêt en date du 26/08/2020 a prononcé la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aubenas en date du 07/07/2020 relatif à la liquidation judiciaire de la société RUOMS & ALIMENTATION.
Numéro d'observation
F20/013188
Date d'ajout
18/09/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 07/07/2020 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée désignant en qualité de liquidateur SELARL Etude BALINCOURT représentée par Maître Frédéric TORELLI 1 bis, rue René Grimaud 07200 AUBENAS et fixant la date de cessation des paiements au 04/06/2020.
Numéro d'observation
2572
Date d'ajout
08/04/2020
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 29/01/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).