Entreprise : GROUPE ID COM - SIREN 828 294 454
Identité
(Entreprise radiée le 04/06/2024)
Dénomination
GROUPE ID COM
SIREN (siège)
828 294 454
Date d'immatriculation au RNE
21/11/2018
Date de fin de la personne morale
20/11/2117
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Adresse du siège
18 LE SOLEIL LEVANT 56130 NIVILLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEROT YOHANN , YVON , MARCEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
Saint-André-des-Eaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/03/2018
Siret
82829445400024
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil auprès de toute entreprise, organisation, collectivité, particulier, en marketing, techniques commerciales, gestion et stratégie d'entreprise, la diffusion des connaissances, actualités, recherche en marketing, gestion et stratégie d'entreprise susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement.
Adresse
21 RUE DE LA BRIERE
44117 , SAINT-ANDRE-DES-EAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/06/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/02/2017
Siret
82829445400016
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
18 LE SOLEIL LEVANT
56130 , NIVILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6095
Date d'ajout
04/06/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Vannes le 04/06/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6278
Date d'ajout
03/06/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/02/2021 sans disparition de la personne morale - Suppression du fonds.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/06/2021
Description
Dissolution à compter du 01/02/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/02/2021, liquidateur : SEROT Yohann Yvon Marcel, siège de la liquidation : 18 le Soleil Levant 56130 Nivillac, parution de la publicité légale : LE PONTIVY JOURNAL paru le 29/04/2021
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
14/10/2019
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A NIVILLAC (56130), 18 Le Soleil Levant, RC VANNES, LE 15-07-2019
Numéro d'observation
5117
Date d'ajout
21/08/2018
Description
Radiation du RCS le 21/08/2018 avec effet au 30/03/2018 Notification GTC de SAINT-NAZAIRE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/08/2018
Description
Aucune activité n'est conservée à l'ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).