Entreprise : MT HABITAT PROVENCE - SIREN 828 035 410
Identité
Dénomination
MT HABITAT PROVENCE
SIREN (siège)
828 035 410
Date d'immatriculation au RNE
01/03/2017
Début d’activité
01/12/2016
Date de fin de la personne morale
29/02/2116
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Agence immobilière, transaction et gestion
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
11 BD MARECHAL FOCH 30300 BEAUCAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANELLI PATRICIA
Nom d'usage
BAULAZ
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Jonquières-Saint-Vincent
Nom, Prénom(s)
TREMOULINAS FABRICE , PIERRE , PAUL , CHRISTIAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Boulbon
Dénomination
MERCURE & RODACH MANAGEMENT ET CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2016
Siret
82803541000012
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Agence immobilière, transactoin et gestion
Autres Activités
Agence immobilière, transactoin et gestion
Adresse
11 BD MARECHAL FOCH
30300 , BEAUCAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
08/03/2018
Siret
82803541000020
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Agence immobiliere, transaction et gestion
Autres Activités
Agence immobiliere, transaction et gestion
Adresse
26 RUE VOLTAIRE
13200 , ARLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8719
Date d'ajout
07/10/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 06/10/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/033916
Date d'ajout
06/10/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 06/10/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
5015
Date d'ajout
01/09/2020
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, date de cessation des paiements : 01/07/2019, liquidateur judiciaire : Me Pierre JULIEN, 3 boulevard Amiral Courbet, BP 10001, 30006 Nîmes cedex 4, juge-commissaire titulaire : Monsieur Luc MARTIN, juge-commissaire suppléant : Madame Marie-France BANCEL. jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 26/08/2020.
Numéro d'observation
F20/020037
Date d'ajout
26/08/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 26/08/2020 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : Maître JULIEN Pierre 3 boulevard Amiral Courbet BP 10001 30006 Nîmes CEDEX 4. Date de cessation des paiements : 01/07/2019
Numéro d'observation
F19/000168
Date d'ajout
03/01/2019
Description
Modification relative aux dirigeants ANELLI Patricia nom d'usage : BAULAZ Patricia devient directeur général à compter du 08/03/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).