Entreprise : ODYLO - SIREN 827 990 730
Identité
(Entreprise radiée le 19/05/2021)
Dénomination
ODYLO
SIREN (siège)
827 990 730
Date d'immatriculation au RNE
27/02/2017
Date de fin de la personne morale
26/02/2116
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2018
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
25000 EUR
Adresse du siège
52 RUE DE LA PROMENADE 85500 BEAUREPAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ARTHUR G
Qualité
Président de SAS, Associé unique (qui participe à l’activité EURL)
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
GROUPE SECOB NANTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
Groupe SERCOB RENNES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Cesson Sevigne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/02/2017
Siret
82799073000018
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité d'achat, vente, distribution, en gros et au détail, l'importation et l'exportation, de produits divers et notamment de portes de toute nature, toutes opérations et toutes prestations de services liées à l'activité ci-dessus
Adresse
52 RUE 52 rue de la Promenade
85500 , Beaurepaire - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
19/05/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
19/05/2021
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 19/05/2021
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
17/10/2018
Description
Jugement du tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon en date du 17/10/2018 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 03/10/2018, désignant en qualité de liquidateur SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Nicolas PELLETIER 4 Rue Manuel 85000 LA ROCHE SUR YON,.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).