Entreprise : BBG5 - SIREN 827 742 230
Identité
Dénomination
BBG5
SIREN (siège)
827 742 230
Date d'immatriculation au RNE
15/02/2017
Date de fin de la personne morale
14/02/2116
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
BD INDUSTRIEL 62230 OUTREAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CC E LECLERC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRICHET FRANCIS , JOSEPH , EMMANUEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
La Madeleine
Nom, Prénom(s)
LOYEZ GUY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Marcq en baroeul
Dénomination
GL COMMISSAIRES AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marcq en baroeul
Dénomination
HOLDING BBG SAS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Lezennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/01/2017
Siret
82774223000010
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le commerce de détail d'autres produits alimentaires bio en magasin spécialisé, le commerce de détail de produits alimentaires et non alimentaires, e-commerce, livraison de produits.
Adresse
BD INDUSTRIEL
62230 , OUTREAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CC E LECLERC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2453
Date d'ajout
22/02/2024
Description
Par jugement en date du 08/12/2023, le Tribunal de Commerce de Lille-Métropole a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5996
Date d'ajout
05/05/2022
Description
Par jugement en date du 26/04/2022 le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire. Met fin à la mission d'administrateur de la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Laurent MIQUEL 119 rie Jacquemars Giélée 59000 Lille. Nomme liquidateur judiciaire : SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître Nicolas SOINNE 65 boulevard de la République 59100 Roubaix.
Numéro d'observation
4873
Date d'ajout
12/04/2022
Description
Par jugement en date du 08/11/2021 le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Date de cessation des paiements fixée provisoirement au 15/10/2021. Fin de la période d'observation : 08/05/2022. Mandataire judiciaire : SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître Nicolas SOINNE 65 boulevard de la république 59100 Roubaix. Administrateur judiciaire : SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Laurent MIQUEL 119 rue Jacquemars Giélée 59000 Lille avec mission d'assister.
Numéro d'observation
4874
Date d'ajout
12/04/2022
Description
Par jugement en date du 15/03/2022 le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a arrêté le plan de cession.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).