Entreprise : BERNARD ARNAUD - SIREN 825 145 774
Identité
(Entreprise radiée le 21/05/2024)
Dénomination
BERNARD ARNAUD
SIREN (siège)
825 145 774
Date d'immatriculation au RNE
24/01/2017
Date de fin de la personne morale
23/01/2116
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
15 LA VILLENEUVE 23120 VALLIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD ARNAUD
Qualité
Président de SAS, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1984
Commune de résidence
Vallière
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/05/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/01/2017
Siret
82514577400014
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
15 LA VILLENEUVE
23120 , VALLIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/05/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/03/2017
Siret
82514577400022
Code APE
4711B - Commerce d'alimentation générale
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Alimentation générale fruits et légumes
Adresse
4 RUE AMEDEE LEFAURE
23120 , VALLIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1447
Date d'ajout
21/05/2024
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs jugt du TC de Guéret en date du 13/05/2024, prononce la clôture pour insuffisance d'actif Date d'effet : 13/05/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1456
Date d'ajout
21/05/2024
Description
Par suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire La radiation d'office du débiteur personne morale est effective à compter de ce jour 13/05/2024
Numéro d'observation
829
Date d'ajout
03/04/2023
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire simplifiée Jugt du TC de Guéret en date du 03/04/2023, désigné Mandataire Liquidateur : SCP OLIVIER ZANNI - 14, rue André Lescaroux - 36000 Châteauroux agissant par Me Olivier ZANNI DCPP au 03/04/2023 Date d'effet : 03/04/2023
Numéro d'observation
1772
Date d'ajout
16/11/2017
Description
Mise en activité de la société à compter du 04/03/2017 Adresse de l'établissement : 4 rue Amedée Lefaure 23120 Vallière Acquisition d'un fonds à compter du 04/03/2017 : L'établissement principal situé 4 rue Amedée Lefaure 23120 Vallière est acquis par achat au prix stipulé de 70000 Euros. Activité : Alimentation générale fruits et légumes Précédent propriétaire : VIDEIX Johann Didier Jean EIRL VIDEIX Johann Publication légale : LA MONTAGNE EDITION 23 du 20/04/2017 Oppositions : Etude de Maître Pierre-Henri PFEIFFER Notaire, 2 rue saint jean 23200 Aubusson acte authentique au rapport de Maître Pierre Henri PFEIFFER Notaire à AUBUSSON le 24/03/2017 enregistré au SIE de Guéret le 30/03/2017 bordereau 2017 /289 case n° 1
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).