Entreprise : GUYACEM - SIREN 824 126 676
Identité
Dénomination
GUYACEM
SIREN (siège)
824 126 676
Date d'immatriculation au RNE
07/12/2016
Date de fin de la personne morale
06/12/2115
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2017
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE 97354 REMIRE-MONTJOLY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DEGRAD DES CANNES - LOT CARIACOU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALBRECHT OLIVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
LE GENISSEL CEDRIC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1982
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/02/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/2016
Siret
82412667600017
Code APE
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location et location bail de machines et équipements pour la construction
Adresse
PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE
97354 , REMIRE-MONTJOLY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DEGRAD DES CANNES - LOT CARIACOU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
23/02/2024
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
23/02/2024
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 22/02/2024
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
02/12/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de CAYENNE en date du 02/12/2022 prononçant la conversion en liquidation judiciaire, et désignant liquidateur SCP BR ASSOCIES 24 rue du commandant Goinet 97300 Cayenne,
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
13/07/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CAYENNE en date du 13/07/2022, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité d'Administrateur Judiciaire, SELARL AJ ASSOCIES 44 rue SCHOELCHER 97300 Cayenne,, avec pour mission : d'assister, en qualité de Mandataire Judiciaire : SCP BR ASSOCIES 24 rue du commandant Goinet 97300 Cayenne,, date de cessation des paiements le 01/02/2022.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
3516
Date d'ajout
03/12/2018
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Assemblée générale du Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 22/05/2018
Numéro d'observation
3513
Date d'ajout
30/11/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/11/2017 : Nouveau : LE GENISSEL Cédric, Directeur général
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).