Entreprise : TRADIPIERRE - SIREN 823 405 857
Identité
Dénomination
TRADIPIERRE
SIREN (siège)
823 405 857
Date d'immatriculation au RNE
27/10/2016
Début d’activité
27/10/2016
Date de fin de la personne morale
26/10/2115
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Maçonnerie, ravalement, carrelage, platrerie, achats, ventes
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
20 AV DE VILLEFRANCHE 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERNANDES VIDINHA ADRIEN
Nom d'usage
FERNANDES VIDINHA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Romorantin-Lanthenay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/10/2016
Siret
82340585700017
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Maconnerie, ravalement, carrelage, platrerie, achats, ventes
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
20 AV DE VILLEFRANCHE
41200 , ROMORANTIN-LANTHENAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7662
Date d'ajout
24/11/2020
Description
En date du 20/11/2020, jugement clôturant les opérations de liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance de l'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7674
Date d'ajout
24/11/2020
Description
None
Numéro d'observation
625
Date d'ajout
31/01/2019
Description
En date du 25/01/2019, le Tribunal de Commerce de BLOIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et a désigné : Juge-Commissaire : Patrice VENEAULT, Liquidateur : SELARL VILLA-FLOREK - mission conduite par Maître Julien VILLA - 26 avenue de Verdun - 41000 BLOIS Et a fixé au 05/09/2018 la date de cessation des paiements
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J070 2019-01-25 Prononciation liquidation judiciaire 2020-03-25 GREFFE DU TC DE BLOIS GREFFE DU TC DE BLOIS VILLA
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).