Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS VESPA - SIREN 823 220 603
Identité
(Entreprise radiée le 07/02/2023)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS VESPA
SIREN (siège)
823 220 603
Date d'immatriculation au RNE
19/10/2016
Date de fin de la personne morale
18/10/2115
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
120 EUR
Adresse du siège
3 RUE CAPPEVILLE 27140 GISORS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FLEURY VINCENT , LAURENT , GILBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
Trie-Château
Nom, Prénom(s)
RONCELAY SANDRA , HUGUETTE , CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Gisors
Nom, Prénom(s)
GUINDANI PAULE , ANNETTE , CLAUDE
Nom d'usage
COLOMB
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Neaufles Saint-Martin
Nom, Prénom(s)
GUTIERREZ-LOPEZ ESTER , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1986
Commune de résidence
Trie-Château
Nom, Prénom(s)
DUVIVIER AURELIE , MICHELE
Nom d'usage
CORNU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
Boutencourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/09/2016
Siret
82322060300018
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres
Adresse
3 RUE 3 Rue Cappeville
27140 , Gisors - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1301
Date d'ajout
07/02/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/02/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : FLEURY Vincent Laurent Gilbert, siège de la liquidation : 3 Rue Cappeville 27140 Gisors, parution de la publicité légale : L'Eure Agricole en date du 18/02/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).