Entreprise : TFP JARNY - SIREN 823 118 948
Identité
Dénomination
TFP JARNY
SIREN (siège)
823 118 948
Date d'immatriculation au RNE
17/10/2016
Début d’activité
01/06/2019
Date de fin de la personne morale
16/10/2115
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Commercialisation, pose par sous traitance, vente ambulante de menuiseries
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
15 RUE PASTEUR 54800 JARNY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
15-17
Données issues de la reprise des données
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2019
Siret
82311894800020
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commercialisaton pose par sous Traitance vente ambulante de Menuisieries
Adresse
15 RUE PASTEUR
54800 , JARNY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
15-17
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2016
Siret
82311894800012
Code APE
4799A - Vente à domicile
Activité principale
Vente à domicile
Adresse
1 RUE DES ACACIAS
53700 , VILLAINES-LA-JUHEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3839
Date d'ajout
03/07/2019
Description
Radiation du RCS le 03/07/2019 avec effet au 01/06/2019 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Val de Briey Notification intergreffe reçue du GTC de Val de Briey le 03.07.2019 Transfert du siège social sis 15-17 Rue Pasteur 54800 JARNY à compter du 01/06/2019 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Val de Briey le 02/07/2019 sous le numéro A2019/000599)-
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2846
Date d'ajout
13/05/2019
Description
La société à associé unique devient société à plusieurs associés à compter du 01/02/2019 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/02/2019 : Partant : DOL Michel, Gérant Nouveau : REMMER Thierry, Antoine, Michel, Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).